Etats contractants désignés | BE | | DE | | ES | | GB | | IT | | SE | | Procédure dexamen | 09.08.2002 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2002/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 05.06.2000 | AT   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | CH   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | CY   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | DK   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | FI   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | GR   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | IE   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | LU   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | MC   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | NL   M01  
Pas encore payé | 05.06.2000 | PT   M01  
Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2002 | 05   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 20.11.2002 | | Description de lévénement: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20020809 | | Date de lévénement: | 13.10.1999 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | BE DE ES GB IT SE | | Date de lévénement: | 13.10.1999 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Date de lévénement: | 14.06.2000 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20000403 | | Date de lévénement: | 28.06.2000 | | Description de lévénement: | DESIGNATION FEES PAID | Free Format Text: | BE DE ES FR GB IT SE | | Date de lévénement: | 30.05.2001 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20010411 | | Date de lévénement: | 12.09.2001 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | BE DE ES GB IT SE | | Date de lévénement: | 08.01.2002 | | Description de lévénement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA | | Date de lévénement: | 27.08.1999 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 04.10.2002 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |