EP0901155 - Ensemble de montage de semiconducteurs pour appliquer un adhésif sur un substrat [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.06.2005 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.08.2006 [2006/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ESEC Trading SA Hinterbergstr. 32, Postfach 5503 6330 Cham / CH | [2001/09] |
Précédent [1999/10] | Pour tous les Etats désignés ESEC SA Hinterbergstrasse 32 CH-6330 Cham / CH | Inventeur(s) | 01 /
Viggiano, Franco, Dr. Eichrüti 4 6330 Cham / CH | 02 /
Koster, Christof Sonnmatt 8 6319 Allenwinden / CH | [1999/10] | Mandataire(s) | Falk, Urs Patentanwaltsbüro Dr. Urs Falk Eichholzweg 9A 6312 Steinhausen / CH | [N/P] |
Précédent [2000/35] | Falk, Urs, Dr. Patentanwaltsbüro Dr. Urs Falk, Eichholzweg 9A 6312 Steinhausen / CH | ||
Précédent [2000/10] | Falk, Urs Esec Management SA Postfach 5503 6330 Cham / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 98810103.6 | 06.02.1998 | [1999/10] | Numéro de priorité, date | CH19970002089 | 05.09.1997 Format original publié: CH 208997 | [1999/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0901155 | Date: | 10.03.1999 | Langue: | DE | [1999/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0901155 | Date: | 18.08.2004 | Langue: | DE | [2004/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.1998 | Classification | IPC: | H01L21/00 | [1999/10] | CPC: |
H01L21/6715 (EP,KR,US);
H01L24/743 (EP,KR,US);
H01L2224/743 (EP,KR,US)
| C-Set: |
H01L2224/743, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, LI [1999/47] |
Précédent [1999/10] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Halbleiter-Montageeinrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf einem Substrat | [1999/10] | Anglais: | Semiconductor mounting assembly for applying an adhesive on a substrate | [1999/10] | Français: | Ensemble de montage de semiconducteurs pour appliquer un adhésif sur un substrat | [1999/10] | Procédure d'examen | 10.09.1999 | Requête en examen déposée [1999/45] | 14.10.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.02.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.06.2004 | Taxe de délivrance payée | 14.06.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.05.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 18.08.2004 | [2006/32] | Citations: | Recherche | [A]US4868007 (TAGUCHI KATSUHIKO [JP]) [A] 1,2 * abstract *; | [A]US5415693 (YONEDA TOMIO [JP], et al) [A] 1,7 * abstract * * column 5, lines 38-43 * |