EP0965455 - Méthode et appareil d'impression électrostatique directe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.09.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2001 | Demande réputée retirée | publié le 14.11.2001 [2001/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ARRAY PRINTERS AB Önnereds Brygga 13 421 57 Västra Frölunda / SE | [N/P] |
Précédent [1999/51] | Pour tous les Etats désignés ARRAY PRINTERS AB Önnereds Brygga 13 S-421 57 Västra Frölunda / SE | Inventeur(s) | 01 /
Jonsson, Tomas Bisittaregatan 5 431 34 Mölndal / SE | [1999/51] | Mandataire(s) | Cederbom, Hans Erik August Cegumark AB Box 53047 400 14 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2000/05] | Cederbom, Hans Erik August Cegumark AB, Box 53047 400 14 Göteborg / SE | ||
Précédent [1999/51] | Mossmark, Anders Albihns Patentbyra Göteborg AB P.O.Box 142 401 22 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98850107.8 | 15.06.1998 | [1999/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0965455 | Date: | 22.12.1999 | Langue: | EN | [1999/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.04.1999 | Classification | IPC: | B41J2/415, G03G15/34 | [1999/51] | CPC: |
B41J2/4155 (EP,US);
G03G15/346 (EP,US);
G03G2217/0025 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/51] | Etats autorisant lextension | AL | 05.06.2000 | LT | 05.06.2000 | LV | 05.06.2000 | RO | 05.06.2000 | SI | 05.06.2000 | Titre | Allemand: | Verfahren und Gerät für direktes elektrostatisches Drucken | [1999/51] | Anglais: | Direct electrostatic printing method and apparatus | [1999/51] | Français: | Méthode et appareil d'impression électrostatique directe | [1999/51] | Procédure dexamen | 09.07.1998 | Requête en examen accéléré déposée | 10.07.1998 | Requête en examen déposée [1999/51] | 12.10.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.10.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 24.04.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2001/46] | 01.06.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2001/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2001 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US5193011 (DIR GARY A [US], et al) [X] 1-3,5,7-11,20,28 * column 6, line 50 - column 7, line 55; figures 3A,3B * [A] 12-15; | [X]DE19718757 (ARRAY PRINTERS AB [SE]) [X] 1-4,28 * column 2, line 46 - column 4, line 57; figures 1-4 *; | [X]EP0795792 (AGFA GEVAERT NV [BE]) [X] 1-3,5-9,20,25,28 * column 5, line 46 - column 6, line 50; figures 1,2 *; | [A]EP0844095 (SHIOZAKI EINI [JP]) [A] 1,21,22,24,27 * column 14, line 47 - column 15, line 21; figures 1,17,18,22 *; | [DA]WO9735725 (ARRAY PRINTERS AB [SE]) [DA] 1,19,20 * abstract *; | [A]EP0816944 (AGFA GEVAERT NV [BE]) [A] 1,28 * page 2, line 35 - line 46 *; | [A]EP0736822 (AGFA GEVAERT NV [BE]) [A] 1,28 * page 2, line 50 - page 3, line 18 *; | [A]US5477250 (LARSON OVE [SE]) [A] 1,25-27 * column A; figures 1,8 * | [A] - SCHMIDLIN F, "PREFIX DEP", XEROX DISCLOSURE JOURNAL, (19910101), vol. 16, no. 1, page 15, XP000167942 [A] 1,23 |