15.11.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.12.2013 [2013/51] |
25.07.2008 |
Changement - mandataire |
publié le 27.08.2008 [2008/35] |
26.11.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.01.2005 [2005/02] |
06.08.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.09.2004 [2004/39] |
17.10.2003 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 03.12.2003 [2003/49] |
05.09.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.10.2003 [2003/43] |
08.08.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.09.2003 [2003/39] |
13.06.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.07.2003 [2003/31] |
30.05.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.07.2003 [2003/29] |
16.05.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.07.2003 [2003/27] |
25.10.2002 |
Délivrance (prévue) |
publié le 11.12.2002 [2002/50] |
16.10.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
21.06.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
21.06.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
21.06.2002 |
Changement - titre allemand |
publié le 07.08.2002 [2002/32] |
03.06.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
18.02.2002 |
Taxe annuelle |
|
15.02.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
24.10.2001 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
28.07.2001 |
Premier rapport d'examen |
|
27.07.2001 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
13.02.2001 |
Taxe annuelle |
|
02.06.2000 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 19.07.2000 [2000/29] |
02.06.2000 |
Requête en examen présentée |
publié le 19.07.2000 [2000/29] |
09.02.2000 |
Taxe annuelle |
|
18.10.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.09.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
25.08.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.10.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.09.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
06.02.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|