EP1014892 - DISPOSITIF DE RATTRAPAGE D'UN TENDON ROMPU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.06.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.06.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.07.2004 [2004/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Assal, Mathieu 6, avenue de la Grenade 1207 Genève / CH | [2000/27] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/27] | Mandataire(s) | Martin, Didier Roland Valéry, et al Cabinet Didier Martin 50, chemin des Verrières 69260 Charbonnières-les-Bains / FR | [N/P] |
Précédent [2001/18] | Martin, Didier, et al Cabinet Didier Martin 50, Chemin des Verrières 69260 Charbonnières-les-Bains / FR | ||
Précédent [2000/27] | Martin, Didier Roland Valéry Cabinet Didier Martin 47, rue Benoit Bennier 69260 Charbonnières-les Bains / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 98900642.4 | 30.01.1998 | [2000/27] | WO1998IB00121 | Numéro de priorité, date | CH19970000246 | 05.02.1997 Format original publié: CH 24697 | [2000/27] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9834566 | Date: | 13.08.1998 | Langue: | FR | [1998/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1014892 | Date: | 05.07.2000 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 13.08.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1014892 | Date: | 30.07.2003 | Langue: | FR | [2003/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.08.1998 | Classification | IPC: | A61F2/08, A61B17/04, A61B17/11 | [2000/27] | CPC: |
A61B17/0469 (EP,US);
A61B17/0482 (EP,US);
A61B17/0625 (EP,US);
A61B17/1146 (EP,US);
A61B2090/062 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE [2000/27] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM ERGREIFEN EINER GERISSENEN SEHNE | [2000/27] | Anglais: | DEVICE FOR REPAIRING RUPTURED ACHILLES TENDON | [2000/27] | Français: | DISPOSITIF DE RATTRAPAGE D'UN TENDON ROMPU | [2000/27] | Entrée dans la phase régionale | 21.07.1999 | Taxe nationale de base payée | 21.07.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.07.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.08.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 21.07.1999 | Requête en examen déposée [2000/27] | 25.11.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.05.2003 | Taxe de délivrance payée | 26.05.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.05.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Licence(s) | ID: | 01 00/non exclusive | Pour: | tous les Etats dsignés | Licencié: | NEWDEAL, Société Anonyme Parc d'Activités Garigliano 31 38200 Vienne / FR | Date: | 27.01.2001 | [2001/14] | Cité dans | Recherche internationale | [A]SU1169626 ; | [A]US4723548 (LALONDE DONALD H [CA]) [A] 1 * abstract *; | [A]US5251642 (HANDLOS KURT E [US]) [A] 1 * column 5, line 67 - column 6, line 21; figures 3,4,8 *; | [A] - SOVIET INVENTIONS ILLUSTRATED, 5, Derwent World Patents Index, (19860801), vol. 86, no. 29, Database accession no. 86-188399, XP002060785 & SU1169626 A 19850730 (DANILOV A A) [A] 1 * abstract * | [A] - KAKIUCHI M., "A COMBINED OPEN AND PERCUTANOUS TECHNIQUE FOR REPAIR OF TENDO ACHILLIS", JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY. BRITISH VOLUME, UNITED KINGDOM, (199501), vol. 77, no. 1, pages 60 - 63, XP002060784 [A] 1 * figure 2 * |