EP0969835 - UTILISATION D' ANTAGONISTES DES RECEPTEURS AUX CANNABINOIDES CENTRAUX POUR REGULER L'APPETENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2000/02] | UTILISATION DES ANTAGONISTES DES RECEPTEURS AUX CANNABINOIDES CENTRAUX POUR REGULER L'APPETANCE | ||
[2006/24] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.02.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.03.2008 [2008/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sanofi-Aventis 174, Avenue de France 75013 Paris / FR | [2004/44] |
Précédent [2000/02] | Pour tous les Etats désignés Sanofi-Synthélabo 174, Avenue de France 75013 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
MARUANI, Jeanne Lotissement la Colline No. 8 F-34570 Vailhauques / FR | 02 /
SOUBRIE, Philippe Le Rey, Valflaunès F-34270 Saint Mathieu de Tréviers / FR | [2000/02] | Mandataire(s) | Gillard, Marie-Louise, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2000/02] | Gillard, Marie-Louise, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 98904238.7 | 28.01.1998 | [2000/02] | WO1998FR00154 | Numéro de priorité, date | FR19970000870 | 28.01.1997 Format original publié: FR 9700870 | [2000/02] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9832441 | Date: | 30.07.1998 | Langue: | FR | [1998/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0969835 | Date: | 12.01.2000 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 30.07.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0969835 | Date: | 04.04.2007 | Langue: | FR | [2007/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.07.1998 | Classification | IPC: | A61K31/44 | [2000/02] | CPC: |
A61K31/454 (EP,US);
A61K31/00 (EP,US);
A61K31/415 (EP,US);
A61K31/445 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/30 (EP);
A61P25/32 (EP);
A61P3/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/415, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/445, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/454, A61K2300/00 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/02] | Titre | Allemand: | VERWENDUNG VON ANTAGONISTEN DER ZENTRALEN KANNABINOIDREZEPTOREN ZUR REGULIERUNG VON SUCHTERSCHEINUNGEN | [2007/14] | Anglais: | USE OF CENTRAL CANNABINOID RECEPTOR ANTAGONISTS FOR REGULATING APPETENCY | [2007/14] | Français: | UTILISATION D' ANTAGONISTES DES RECEPTEURS AUX CANNABINOIDES CENTRAUX POUR REGULER L'APPETENCE | [2006/24] |
Précédent [2000/02] | VERWENDUNG VON ANTAGONISTEN DER ZENTRALEN KANNABINOIDREZEPTOREN ZUR REGULIERUNG DES APPETITS | ||
Précédent [2000/02] | USE OF CENTRAL CANNABINOID RECEPTOR ANTAGONISTS FOR REGULATING APPETENCE | ||
Précédent [2000/02] | UTILISATION DES ANTAGONISTES DES RECEPTEURS AUX CANNABINOIDES CENTRAUX POUR REGULER L'APPETANCE | Entrée dans la phase régionale | 23.07.1999 | Taxe nationale de base payée | 23.07.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.07.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.06.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.07.1999 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.07.1999 | Requête en examen déposée [2000/02] | 28.10.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.05.2006 | Date des procédures orales | 18.05.2006 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 02.06.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2006 | Taxe de délivrance payée | 05.10.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP07105573.5 / EP1795194 | Opposition(s) | 07.01.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DA]EP0656354 (SANOFI SA [FR]); | [A] - D. SHIRE ET AL., "Structural features of the central cannabinoid CB1 receptor involved in the binding of the specific CB1 antagonist SR 141716A", J. BIOL. CHEM., (1996), vol. 271, no. 12, pages 6941 - 6946, XP002044759 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.271.12.6941 | [A] - R. PERTWEE ET AL., "AM630, a competetive cannabinoid receptor antagonist.", LIFE SCI., (1995), vol. 56, no. 23/24, pages 1941 - 1947, XP002044760 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(95)00175-6 | [A] - M. RINALDI-CARMONA ET AL., "Biochemical and pharmacological characterisation of SR141716A, the first potent and selective brain cannabinoid receptor anragonist.", LIFE SCI., (1995), vol. 56, no. 23/24, pages 1949 - 1955, XP002044761 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(95)00174-5 | [A] - F. BARTH ET AL., "Cannabinoids: receptors, endogenous ligans and a newly synthesized antagonist.", NIDA RES. MONOGRAPH, (1996), vol. 162, pages 52 - 53, XP002044762 | [A] - M. RINALDI-CARMONA ET AL., "Characterization and distribution of binding sites for [3H]-SR141716A, a selective brain(CB1) cannabinoid receptor antagonist, in rodent brain.", LIFE SCI., (1996), vol. 58, no. 15, pages 1239 - 1247, XP002044763 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(96)00085-9 | [DA] - M. RINALDI-CARMONA ET AL., "SR141716A, a potent and selective antagonist of the brain cannabinoid receptor.", FEBS LETTERS, (1994), vol. 350, no. 2-3, pages 240 - 244, XP002044764 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(94)00773-X |