EP0954707 - PROCEDE DE FABRICATION DE COQUILLES DE COUSSINET PLATES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 18.06.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.06.2008 | Changement - donnees relatives a l'opposition/a l'opposant ou au mandataire de l'opposant | publié le 09.07.2008 [2008/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KS Gleitlager GmbH Am Bahnhof 14 68789 St. Leon-Rot / DE | [N/P] |
Précédent [1999/45] | Pour tous les Etats désignés KS Gleitlager GmbH Am Bahnhof 14 68789 St. Leon-Rot / DE | Inventeur(s) | 01 /
KALDENHOFF, Kurt Steinstrasse 1 D-12307 Berlin / DE | 02 /
MÄHRLEIN, Matthias Marienfelder Allee 13 D-12277 Berlin / DE | 03 /
HOPPMANN, Ralf Idafehn-Nord 116 D-26842 Ostrhauderfehn / DE | 04 /
HERMANNS, Hubert Meyers Tannen 69 D-26871 Papenburg / DE | [1999/45] | Mandataire(s) | Friz, Oliver Dreiss Patentanwälte Gerokstrasse 1 70188 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1999/45] | Friz, Oliver Patentanwälte, Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker, Gerokstrasse 6 70188 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98905334.3 | 23.01.1998 | [1999/45] | WO1998EP00346 | Numéro de priorité, date | DE1997102444 | 24.01.1997 Format original publié: DE 19702444 | [1999/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9832982 | Date: | 30.07.1998 | Langue: | DE | [1998/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0954707 | Date: | 10.11.1999 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.07.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0954707 | Date: | 07.11.2001 | Langue: | DE | [2001/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.07.1998 | Classification | IPC: | F16C33/00, B21D53/10 | [1999/45] | CPC: |
B23P15/003 (EP);
B21K1/00 (EP);
F16C33/14 (EP);
F16C2220/66 (EP);
F16C2220/82 (EP);
F16C2220/84 (EP);
F16C2223/04 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, IT [1999/45] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON FLACHLAGERSCHALEN | [1999/45] | Anglais: | PROCESS FOR MANUFACTURING FLAT BEARING SHELLS | [1999/45] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION DE COQUILLES DE COUSSINET PLATES | [1999/45] | Entrée dans la phase régionale | 13.07.1999 | Taxe nationale de base payée | 13.07.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.07.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.08.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.07.1999 | Requête en examen déposée [1999/45] | 16.01.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.05.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 29.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
07.08.2002
26.08.2002
ADMISSIBLE Federal-Mogul GmbH & Co. KG Stielstrasse 11 65201 Wiebaden / DE Mandataire de l'opposant Fuchs Patentanwälte Partnerschaft mbB, et al, et al Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [2008/28] | |||
Opposant(s) | 01
07.08.2002
26.08.2002
ADMISSIBLE Federal-Mogul GmbH & Co. KG Stielstrasse 11 65201 Wiebaden / DE Mandataire de l'opposant Fuchs, et al, et al Patentanwälte Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | ||
Précédent [2002/40] | |||
Opposant(s) | 01
07.08.2002
Federal-Mogul GmbH & Co. KG Stielstrasse 11 65201 Wiebaden / DE Mandataire de l'opposant Fuchs Mehler Weiss & Fritzsche, et al, et al Patentanwälte Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | 16.09.2002 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 29.10.2002 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 02.03.2004 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 12.03.2004 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2004/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US1603488 (MYERS JAMES L) [A] 1 * page 1, line 57 - page 2, line 38; figures 1-8,18 *; | [A]GB770228 (GLACIER CO LTD) [A] 4,5 * figures 1-10; claims 1-10 *; | [A]US4203184 (GRAY STUART A B [GB]) [A] 1,3,10 * column W *; | [A]GB2034827 (DAIDO METAL CO LTD) [A] 1 * figures 4,7; claims 1-11 *; | [A]DE3248634 (BREME JUERGEN DR ING, et al) [A] 1 * page 7 - page 8; figures 1-3 *; | [A]DE3805036 (GLYCO-METALL-WERKE)[A] 1 |