EP1005351 - SOLUTIONS AQUEUSES DE BICARBONATE DE METAL DESTINES AU TRAITEMENT DE L'OSTEOARTHRITIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2000/23] | SOLUTION AQUEUSE DE BICARBONATE DE METAL ET PROCEDE D'UTILISATION | ||
[2004/06] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PT | publié le 09.04.2008 [2008/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Lachlan Family Pty Ltd 1st Floor Chambers Corner London Circuit and University Avenue Canberra 2601 / AU | [2004/10] |
Précédent [2000/23] | Pour tous les Etats désignés MacQuarie Veterinary Supplies PTY. Ltd. 4 Charlotte Street Red Hill, ACT 2603 / AU | Inventeur(s) | 01 /
BECKETT, Russell, John 4 Charlotte Street Red Hill, ACT 2603 / AU | [2000/23] | Mandataire(s) | Raynor, John, et al Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [2000/23] | Raynor, John, et al W.H. Beck, Greener & Co 7 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3SZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98907760.7 | 16.03.1998 | [2000/23] | WO1998AU00168 | Numéro de priorité, date | AU1997PO05677 | 17.03.1997 Format original publié: AU PO567797 | AU1997PP00608 | 28.11.1997 Format original publié: AU PP060897 | [2000/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9841218 | Date: | 24.09.1998 | Langue: | EN | [1998/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1005351 | Date: | 07.06.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.09.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1005351 | Date: | 20.10.2004 | Langue: | EN | [2004/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 24.09.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.08.2000 | Classification | IPC: | A61K33/10, A61K9/08, A61P29/00, A61P31/12 | [2000/39] | CPC: |
A61K47/02 (EP,US);
A61K33/00 (EP,US);
A61K33/10 (EP,US);
A61K9/0019 (EP,US);
A61P19/10 (EP);
A61P29/00 (EP);
| C-Set: |
A61K33/00, A61K2300/00 (EP,US);
A61K33/10, A61K2300/00 (US,EP) |
Précédent IPC [2000/23] | A61K33/10, A61K9/08 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/23] | Etats autorisant lextension | AL | 12.10.1999 | LT | 12.10.1999 | LV | 12.10.1999 | MK | 12.10.1999 | RO | 12.10.1999 | SI | 12.10.1999 | Titre | Allemand: | WÄSSERIGE ALKALIMETALLBICARBONAT-LÖSUNGEN ZUR BENAHDLUNG VON OSTEOARTHROSE | [2004/06] | Anglais: | AQUEOUS METAL BICARBONATE SOLUTIONS FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS | [2004/06] | Français: | SOLUTIONS AQUEUSES DE BICARBONATE DE METAL DESTINES AU TRAITEMENT DE L'OSTEOARTHRITIS | [2004/06] |
Précédent [2000/23] | WÄSSERIGE ALKALIMETALLBICARBONAT-LÖSUNG UND DEREN VERWENDUNG | ||
Précédent [2000/23] | AN AQUEOUS METAL BICARBONATE SOLUTION AND METHOD OF USE | ||
Précédent [2000/23] | SOLUTION AQUEUSE DE BICARBONATE DE METAL ET PROCEDE D'UTILISATION | Entrée dans la phase régionale | 12.10.1999 | Taxe nationale de base payée | 12.10.1999 | Taxe de recherche payée | 12.10.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.10.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.06.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 19.10.1999 | Requête en examen déposée [2000/23] | 15.02.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.06.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.02.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.06.2004 | Taxe de délivrance payée | 14.06.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP04004350.7 / EP1447086 | Opposition(s) | 21.07.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.10.2004 | BE | 20.10.2004 | CH | 20.10.2004 | ES | 20.10.2004 | FI | 20.10.2004 | FR | 20.10.2004 | IT | 20.10.2004 | LI | 20.10.2004 | NL | 20.10.2004 | DK | 20.01.2005 | GR | 20.01.2005 | SE | 20.01.2005 | DE | 21.01.2005 | IE | 16.03.2005 | LU | 16.03.2005 | PT | 20.03.2005 | MC | 31.03.2005 | [2008/15] |
Précédent [2007/26] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
ES | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
SE | 20.01.2005 | ||
DE | 21.01.2005 | ||
IE | 16.03.2005 | ||
LU | 16.03.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Précédent [2007/17] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
ES | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
SE | 20.01.2005 | ||
DE | 21.01.2005 | ||
IE | 16.03.2005 | ||
LU | 31.03.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Précédent [2006/32] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
DE | 21.01.2005 | ||
IE | 16.03.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Précédent [2006/24] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
DE | 21.01.2005 | ||
IE | 16.03.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
DE | 21.01.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
DE | 21.01.2005 | ||
Précédent [2005/51] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
Précédent [2005/46] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
Précédent [2005/36] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
Précédent [2005/26] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
Précédent [2005/25] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
Précédent [2005/24] | FI | 20.10.2004 | Citations: | Recherche | [X]US4588744 (MCHUGH JOHN E [US]) [X] 1-14 * abstract * * column 1, line 12 - line 16 * * column 2, line 62 - column 3, line 21 * * examples I-VII * * claim 1 *; | [X]WO8906133 (COMMIN ALIX ROLAND [FR]) [X] 1-14 * abstract * * page 1 ** claims 1-9 * | Recherche internationale | [X]GB1453616 (CYBERSOL); | [X]US4489535 (VELTMAN PRESTON L [US]); | [X]AU3779885 (WEBB WARING LUNG INST); | [X]US4663166 (VEECH RICHARD L [US]); | [X]WO9110457 (NEPHRO MEDICA PHARMA [DE]); | [X]AU2995892 (ALCON LAB INC); | [X]US5296242 (ZANDER ROLF [DE]); | [X]AU7746694 (VEECH RICHARD L); | [X]US5409904 (HECHT GERALD [US], et al); | [X]WO9600055 (ALCON LAB INC [US]); | [X]WO9610409 (PROCTER & GAMBLE [US]) |