EP0980364 - Procédé de préparation de sulfonates de coumarine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2000/08] | PROCEDE DE PREPARATION DE SULFONATES DE COUMARINE | ||
[2002/51] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.05.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.06.2004 [2004/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Clariant Finance (BVI) Limited Citco Building, Wickhams Cay Road Town, Tortola / VG | [2000/16] |
Précédent [2000/08] | Pour tous les Etats désignés Clariant International Ltd. Rothausstrasse 61 4132 Muttenz 1 / CH | Inventeur(s) | 01 /
ASLAM, Mohammad 15 Revere Ave. Bridgewater, NJ 08807 / US | 02 /
SHEEHAN, Michael, T. 6145 Tarafaya Drive Corpus Christi, TX 78414-6136 / US | 03 /
KVAKOVSZKY, George 3068 Meadow Lake Drive East Slidell, Louisiana 70461 / US | [2000/17] |
Précédent [2000/14] | 01 /
ASLAM, Mohammad 15 Revere Ave. Bridgewater, NJ 08807 / US | ||
02 /
SHEEHAN, Michael, T. 6145 Tarafaya Drive Corpus Christi, TX 78414-6136 / US | |||
03 /
KVAKOVSZKY, George 536 Naples Corpus Christi, TX 78404 / US | |||
Précédent [2000/13] | 01 /
ASLAM, Mohammad 7221 Diamond Ridge Corpus Christi, TX 78413 / US | ||
02 /
SHEEHAN, Michael, T. 6145 Tarafaya Drive Corpus Christi, TX 78414-6136 / US | |||
03 /
KVAKOVSZKY, George 536 Naples Corpus Christi, TX 78404 / US | |||
Précédent [2000/08] | 01 /
ASLAM, Mohammad 7221 Diamond Ridge Corpus Christi, TX 78413 / US | ||
02 /
SHEEHAN, Michael, T. 3117 Briarhurst Corpus Christi, TX 78414 / US | |||
03 /
KVAKOVSZKY, George 536 Naples Corpus Christi, TX 78404 / US | Mandataire(s) | Hütter, Klaus, et al Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Patent Management Industriepark Höchst, G 860 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [2000/08] | Hütter, Klaus, Dr., et al Clariant GmbH Patente, Marken, Lizenzen Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98908652.5 | 23.02.1998 | [2000/08] | WO1998US03448 | Numéro de priorité, date | US19970813106 | 07.03.1997 Format original publié: US 813106 | [2000/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9839318 | Date: | 11.09.1998 | Langue: | EN | [1998/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0980364 | Date: | 23.02.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.09.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0980364 | Date: | 02.07.2003 | Langue: | EN | [2003/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.09.1998 | Classification | IPC: | C07D311/56, C07D335/06 | [2000/08] | CPC: |
C07D311/56 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [2000/08] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Coumarinsulfonaten | [2002/51] | Anglais: | Process for preparing coumarin sulphonates | [2002/51] | Français: | Procédé de préparation de sulfonates de coumarine | [2002/51] |
Précédent [2000/08] | BESCHICHTUNGS-, KLEBE- UND DICHTMITTEL ZUSAMMENSETZUNGEN | ||
Précédent [2000/08] | PROCESS FOR PREPARING COUMARIN SULFONATES | ||
Précédent [2000/08] | PROCEDE DE PREPARATION DE SULFONATES DE COUMARINE | Entrée dans la phase régionale | 07.10.1999 | Taxe nationale de base payée | 07.10.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.10.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.10.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.10.1999 | Requête en examen déposée [2000/08] | 12.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.12.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.04.2003 | Taxe de délivrance payée | 23.04.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | JPH0261640 [ ] (TOSHIBA CORP); | [AP] - C.G.WILSON ET AL., "NON-CHEMICALLY AMPLIFIED 248NM RESIST MATERIALS.", PROC.SPIE-INT.SOC.OPT.ENG., USA, (19970310), vol. 3049, pages 226 - 237, XP002066509 [AP] 1 * page 226 - page 233 * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.275821 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, (1990), vol. 113, no. 74, Database accession no. 68407v, page 621, XP002066511 [A] * abstract * |