EP0935890 - PROCEDE PERMETTANT DE TRANSMETTRE DES DONNEES A DES UNITES D'ECHANGE ASSERVIES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 13.12.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.12.2002 | Retrait de la demande | publié le 29.01.2003 [2003/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Précédent [2000/01] | Pour tous les Etats désignés Nokia Networks Oy Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | ||
Précédent [1999/33] | Pour tous les Etats désignés NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
PENTIKÄINEN, Jukka Tammipolku 10 E FIN-36200 Kangasala / FI | [1999/33] | Mandataire(s) | Holmström, Stefan Mikael, et al Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [1999/33] | Holmström, Stefan Mikael, et al Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 98910769.3 | 23.03.1998 | [1999/33] | WO1998FI00256 | Numéro de priorité, date | FI19970001229 | 24.03.1997 Format original publié: FI 971229 | [1999/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9843445 | Date: | 01.10.1998 | Langue: | EN | [1998/39] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0935890 | Date: | 18.08.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.10.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 23.12.1998 | Classification | IPC: | H04Q3/58 | [1999/33] | CPC: |
H04W24/00 (EP);
H04Q5/00 (KR);
H04Q3/0029 (EP);
H04Q2213/13098 (EP);
H04Q2213/13141 (EP);
H04Q2213/13166 (EP);
H04Q2213/13167 (EP);
H04Q2213/13174 (EP);
H04Q2213/13204 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1999/33] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR DATENÜBERTRAGUNG ZU NEBEN-VERMITTLUNGSANLAGEN | [1999/33] | Anglais: | METHOD FOR DATA TRANSMISSION TO SLAVE EXCHANGES | [1999/33] | Français: | PROCEDE PERMETTANT DE TRANSMETTRE DES DONNEES A DES UNITES D'ECHANGE ASSERVIES | [1999/33] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.1998 | Taxe nationale de base payée | 20.11.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.11.1998 | Requête en examen déposée [1999/33] | 05.12.2002 | Demande retirée par le demandeur [2003/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9621985 (STRATACOM INC [US]); | [A]EP0702496 (AT & T CORP [US]); | [A]WO9320524 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) |