Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
25.04.2003 | Demande réputée retirée | publié le 11.06.2003 [2003/24] |
02.04.2003 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
10.01.2003 | demande réputée retirée | |
08.01.2003 | demande réputée retirée | |
26.07.2002 | Premier rapport d'examen | |
22.07.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
21.03.2002 | Taxe annuelle | |
08.03.2001 | Taxe annuelle | |
09.03.2000 | Taxe annuelle | |
09.07.1999 | Requête en examen présentée | publié le 25.08.1999 [1999/34] |
16.04.1999 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 02.06.1999 [1999/22] |
31.03.1999 | Données PCT avant la publication européenne | |
23.03.1999 | Données PCT avant la publication européenne | |
09.03.1999 | Données PCT avant la publication européenne | |
28.09.1998 | Données PCT avant la publication européenne |