02.05.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.06.2008 [2008/23] |
06.08.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.09.2004 [2004/39] |
21.05.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.07.2004 [2004/28] |
10.10.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.11.2003 [2003/48] |
26.09.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.11.2003 [2003/46] |
13.06.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.07.2003 [2003/31] |
30.05.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.07.2003 [2003/29] |
29.11.2002 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.01.2003 [2003/03] |
15.11.2002 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 02.01.2003 [2003/01] |
16.11.2001 |
Délivrance (prévue) |
publié le 02.01.2002 [2002/01] |
01.08.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
05.06.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
05.06.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
30.05.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
18.04.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
12.04.2001 |
Taxe annuelle |
|
23.02.2001 |
Changement - mandataire |
publié le 11.04.2001 [2001/15] |
12.09.2000 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
12.05.2000 |
Premier rapport d'examen |
|
09.05.2000 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
05.05.2000 |
Taxe annuelle |
|
30.12.1999 |
Requête en examen présentée |
publié le 16.02.2000 [2000/07] |
30.12.1999 |
Changement - Etats désignés |
publié le 16.02.2000 [2000/07] |
17.12.1999 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 02.02.2000 [2000/05] |
18.11.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.11.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.02.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.12.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.09.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|