EP0975445 - PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LE NETTOYAGE D'UNE CANALISATION COMPORTANT UNE PARTIE VERTICALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.05.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 04.06.2008 [2008/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Matlschweiger, Peter Trefflingerstrasse 5 4650 Lambach / AT | [2000/05] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/05] | Mandataire(s) | Hübscher, Gerhard, et al Patentanwälte Hübscher & Hübscher Postfach 380 Spittelwiese 7 4021 Linz / AT | [N/P] |
Précédent [2001/15] | Hübscher, Gerhard, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Hübscher & Hübscher Postfach 380 Spittelwiese 7 4021 Linz / AT | ||
Précédent [2000/05] | Hübscher, Heiner, Dipl.-Ing., et al Spittelwiese 7 4020 Linz / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 98913427.5 | 15.04.1998 | [2000/05] | WO1998AT00094 | Numéro de priorité, date | AT19970000653 | 16.04.1997 Format original publié: AT 65397 | [2000/05] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9846374 | Date: | 22.10.1998 | Langue: | DE | [1998/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0975445 | Date: | 02.02.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.10.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0975445 | Date: | 02.01.2002 | Langue: | DE | [2002/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.10.1998 | Classification | IPC: | B08B9/04, E03F9/00 | [2000/05] | CPC: |
E03F9/005 (EP,US);
B08B9/04 (KR);
B08B9/045 (EP,US);
E03F9/00 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/07] |
Précédent [2000/05] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM REINIGEN EINER ROHRLEITUNG MIT FALLSTRANG | [2000/05] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR CLEANING PIPING WITH A VERTICAL SECTION | [2000/05] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LE NETTOYAGE D'UNE CANALISATION COMPORTANT UNE PARTIE VERTICALE | [2000/05] | Entrée dans la phase régionale | 09.11.1999 | Taxe nationale de base payée | 09.11.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.11.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.11.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.11.1999 | Requête en examen déposée [2000/07] | 12.05.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.09.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.04.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 25.05.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 08.06.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.07.2001 | Taxe de délivrance payée | 20.07.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.10.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 02.01.2002 | IE | 15.04.2002 | LU | 15.04.2002 | ES | 16.04.2002 | SE | 16.04.2002 | BE | 30.04.2002 | CH | 30.04.2002 | DK | 30.04.2002 | LI | 30.04.2002 | [2008/23] |
Précédent [2004/39] | IE | 15.04.2002 | |
LU | 15.04.2002 | ||
ES | 16.04.2002 | ||
SE | 16.04.2002 | ||
BE | 30.04.2002 | ||
CH | 30.04.2002 | ||
DK | 30.04.2002 | ||
LI | 30.04.2002 | ||
Précédent [2004/28] | IE | 15.04.2002 | |
ES | 16.04.2002 | ||
SE | 16.04.2002 | ||
BE | 30.04.2002 | ||
CH | 30.04.2002 | ||
DK | 30.04.2002 | ||
LI | 30.04.2002 | ||
Précédent [2003/48] | IE | 15.04.2002 | |
SE | 16.04.2002 | ||
BE | 30.04.2002 | ||
CH | 30.04.2002 | ||
DK | 30.04.2002 | ||
LI | 30.04.2002 | ||
Précédent [2003/46] | IE | 15.04.2002 | |
SE | 16.04.2002 | ||
CH | 30.04.2002 | ||
DK | 30.04.2002 | ||
LI | 30.04.2002 | ||
Précédent [2003/31] | IE | 15.04.2002 | |
SE | 16.04.2002 | ||
CH | 30.04.2002 | ||
LI | 30.04.2002 | ||
Précédent [2003/29] | IE | 15.04.2002 | |
SE | 16.04.2002 | ||
Précédent [2003/03] | SE | 16.04.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2074213 (DEEM KATHERINE V) [Y] 1-3 * the whole document *; | [Y]FR1565474 (SOCIÉTÉ DE CANALISATIONS, CURAGE ET ASSAINISSEMENT (S.O.C.C.A.)) [Y] 1-3 * the whole document *; | [A]NL6804149 (N.V. INGENIEURSBUREAU VOOR SYSTEMEN EN OCTROOIEN "SPANSTAAL") [A] 1,2* page 2, line 34 - page 3, line 8; figure . *; | [DA]DE3427371 (WENDLER KLAUS DIETER) [DA] 1,2 * abstract * * page 5, line 1 - page 6, line 5; figure - * |