EP0975665 - SUBSTANCE ACTIVE ET COMPOSITION INHIBANT LA PROLIFERATION TUMORALE DANS LES TISSUS DERIVES DE L'ECTODERME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.07.2005 [2005/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Magvasi, Gyula Bécsi ut 34 1037 Budapest / HU | [2000/05] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/05] | Mandataire(s) | Palagyi, Tivadar Danubia Patent & Law Office LLC Bajcsy-Zsilinszky út 16 1051 Budapest / HU | [N/P] |
Précédent [2004/01] | Palagyi, Tivadar, Dr. Danubia Patent & Trademark Attorneys Bajcsy-Zsilinszky ut 16. 1051 Budapest / HU | ||
Précédent [2003/46] | Lantos, Mihaly Danubia Patent & Trademark Attorneys P.O.Box 198 1368 Budapest / HU | ||
Précédent [2001/15] | Pett, Christopher Phineas, et al Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | ||
Précédent [2000/05] | Skailes, Humphrey John Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98913971.2 | 24.03.1998 | [2000/05] | WO1998HU00031 | Numéro de priorité, date | HU19970000673 | 28.03.1997 Format original publié: HU 9700673 | HU19970001165 | 09.05.1997 Format original publié: HU 9701165 | [2000/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9843996 | Date: | 08.10.1998 | Langue: | EN | [1998/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0975665 | Date: | 02.02.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.10.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0975665 | Date: | 04.08.2004 | Langue: | EN | [2004/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.10.1998 | Classification | IPC: | C07K14/46, A61K35/54, A61K38/17 | [2000/05] | CPC: |
A61K35/57 (EP,US);
A61K35/65 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
C07K14/46 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/05] | Etats autorisant lextension | AL | 13.10.1999 | LT | 13.10.1999 | LV | 13.10.1999 | RO | 13.10.1999 | SI | 13.10.1999 | Titre | Allemand: | AKTIVE SUBSTANZ FÜR INHIBIERUNG VON TUMORÖSE PROLIFERATION IM GEWEBEN AUS DER EKTODERM | [2000/05] | Anglais: | ACTIVE SUBSTANCE AND COMPOSITION INHIBITING TUMOROUS PROLIFERATION IN ECTODERM DERIVED TISSUES | [2000/05] | Français: | SUBSTANCE ACTIVE ET COMPOSITION INHIBANT LA PROLIFERATION TUMORALE DANS LES TISSUS DERIVES DE L'ECTODERME | [2000/05] | Entrée dans la phase régionale | 13.10.1999 | Taxe nationale de base payée | 13.10.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.10.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.10.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.10.1999 | Requête en examen déposée [2000/05] | 14.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.10.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.01.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.05.2004 | Taxe de délivrance payée | 14.05.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.05.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2000 | 03   M06   Taxe payée le   11.09.2000 | 31.03.2002 | 05   M06   Taxe payée le   29.04.2002 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO8909606 (ALFACELL CORP [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [X]WO9107435 (ALFACELL CORP [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [X]WO9639428 (ALFACELL CORP [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [X] - MIKULSKI S M ET AL, "Tamoxifen and trifluoroperazine (Stelazine) potentiate cytostatic/cytotoxic effects of P-30 protein, a novel protein possessing anti-tumor activity.", CELL AND TISSUE KINETICS, (1990 MAY) 23 (3) 237-46, XP002073134 [X] 1-3 * the whole document * | [X] - RYBAK, SUSANNA M. ET AL, "Cytotoxic onconase and ribonuclease A chimeras: comparison and in vitro characterization", DRUG DELIVERY (1993), 1(1), 3-10, XP002073135 [X] 1-3 * the whole document * |