EP0965162 - FLASQUE, NOTAMMENT POUR MACHINES ELECTRIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.04.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.05.2002 [2002/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/51] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
EULE, Andreas-Alexander Kilianstrasse 70 D-90425 Nürnberg / DE | [1999/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98914807.7 | 23.02.1998 | [1999/51] | WO1998DE00535 | Numéro de priorité, date | DE1997109222 | 06.03.1997 Format original publié: DE 19709222 | [1999/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9839834 | Date: | 11.09.1998 | Langue: | DE | [1998/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0965162 | Date: | 22.12.1999 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.09.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0965162 | Date: | 30.05.2001 | Langue: | DE | [2001/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.09.1998 | Classification | IPC: | H02K5/24, F16F15/32 | [1999/51] | CPC: |
F16F15/32 (EP,US);
H02K5/24 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1999/51] | Titre | Allemand: | LAGERSCHILD, INSBESONDERE FÜR ELEKTRISCHE MASCHINEN | [1999/51] | Anglais: | BASE PLATE, PARTICULARLY FOR ELECTRICAL MACHINES | [1999/51] | Français: | FLASQUE, NOTAMMENT POUR MACHINES ELECTRIQUES | [1999/51] | Entrée dans la phase régionale | 03.09.1999 | Taxe nationale de base payée | 03.09.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.09.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.08.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.09.1999 | Requête en examen déposée [1999/51] | 10.10.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.11.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2001 | Taxe de délivrance payée | 05.02.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.03.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH08107655 ; | [A]JPH02271138 ; | [A]JPS5728542 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960830), vol. 096, no. 008, & JP08107655 A 19960423 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1-6 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910125), vol. 015, no. 032, Database accession no. (M - 1073), & JP02271138 A 19901106 (TOSHIBA CORP) [A] 1-6 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820603), vol. 006, no. 095, Database accession no. (E - 110), & JP57028542 A 19820216 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1-6 * abstract * |