EP0977650 - ORGANE D'ASSEMBLAGE, MATRICE D'EMBOUTISSAGE ET PROCEDE DE MISE EN PLACE D'ORGANE D'ASSEMBLAGE DANS UN PANNEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.02.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.02.2012 | Demande réputée retirée | publié le 28.03.2012 [2012/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Whitesell International Corporation 22100 Trolley Industrial Drive Taylor, MI 48180 / US | [2005/40] |
Précédent [2000/06] | Pour tous les Etats désignés Fabristeel Products, Inc. 22900 West Eight Mile Road Southfield, MI 48034 / US | Inventeur(s) | 01 /
WOJCIECHOWSKI, Stanley, E. 1445 Longfellow Drive Canton, MI 48187 / US | 02 /
QUICK, Gilbert, C., Jr. 18339 Mayfield Livonia, MI 48152 / US | [2000/06] | Mandataire(s) | Ungria López, Javier, et al Avda. Ramón y Cajal, 78 28043 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2010/28] | Ungria Lopez, Javier, et al Avda. Ramón y Cajal, 78 28043 Madrid / ES | ||
Précédent [2008/33] | Heselberger, Johannes, et al Patent- und Rechtsanwälte Bardehle - Pagenberg - Dost Altenburg - Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Précédent [2005/35] | Heselberger, Johannes, et al Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Précédent [2004/19] | Samuels, Lucy Alice, et al Gill Jennings & Every Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Précédent [2003/40] | Brunner, Michael John GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Précédent [2000/06] | Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98918617.6 | 23.04.1998 | [2000/06] | WO1998US08176 | Numéro de priorité, date | US19970044219P | 23.04.1997 Format original publié: US 44219 P | [2000/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9848177 | Date: | 29.10.1998 | Langue: | EN | [1998/43] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0977650 | Date: | 09.02.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.10.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 11.02.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2003 | Classification | IPC: | B23P19/06, F16B37/06 | [2003/07] | CPC: |
F16B37/068 (EP,US);
B23P19/062 (EP,US);
Y10T29/49835 (EP,US);
Y10T29/49908 (EP,US);
Y10T29/49915 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/06] | B23P19/06 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2000/06] | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNGSELEMENT UND METHODE DER INSTALLATION | [2000/06] | Anglais: | FASTENER, DIE BUTTON AND METHOD OF INSTALLING A FASTENER INTO A PANEL | [2000/06] | Français: | ORGANE D'ASSEMBLAGE, MATRICE D'EMBOUTISSAGE ET PROCEDE DE MISE EN PLACE D'ORGANE D'ASSEMBLAGE DANS UN PANNEAU | [2000/06] | Entrée dans la phase régionale | 22.11.1999 | Taxe nationale de base payée | 22.11.1999 | Taxe de recherche payée | 22.11.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.11.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.11.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 22.11.1999 | Requête en examen déposée [2000/06] | 05.04.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.09.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.05.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/13] | 14.11.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/13] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.04.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 26.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 25.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2004 | 07   M06   Taxe payée le   18.10.2004 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US5199837 (GOSS DAVID [US]); | [X]US4543701 (MUELLER RUDOLF R M [DE]); | [A]US4825527 (LADOUCEUR HAROLD A [US]) |