EP0913267 - MATERIAU DE THERMOGRAVURE ET NOUVEAU CRISTAL DE DERIVE DE BISPHENOL S [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.11.2004 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.11.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.01.2005 [2005/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA 11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 102-8172 / JP | [N/P] |
Précédent [1999/18] | Pour tous les Etats désignés Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha 11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 102-8172 / JP | Inventeur(s) | 01 /
ONISHI, Masao 6-11-15, Kamiochiai Yono-shi Saitama 338-0001 / JP | 02 /
SAITO, Masaaki 3-56-2, Nakano Kamocho Fukuyama-shi Hiroshima 720-2411 / JP | 03 /
IWAMOTO, Hirofumi 102, Minomicho Fukuyama-shi Hiroshima 720-0832 / JP | [1999/18] | Mandataire(s) | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1999/18] | Türk, Gille, Hrabal Patentanwälte - European Patent Attorneys, Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98919574.8 | 13.05.1998 | [1999/18] | WO1998JP02103 | Numéro de priorité, date | JP19970138011 | 14.05.1997 Format original publié: JP 13801197 | JP19970138012 | 14.05.1997 Format original publié: JP 13801297 | JP19970138013 | 14.05.1997 Format original publié: JP 13801397 | [1999/18] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9851511 | Date: | 19.11.1998 | Langue: | EN | [1998/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0913267 | Date: | 06.05.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.11.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0913267 | Date: | 21.01.2004 | Langue: | EN | [2004/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.11.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.06.2000 | Classification | IPC: | B41M5/26, C07C317/22 | [1999/18] | CPC: |
B41M5/3336 (EP,US);
B41M5/26 (KR);
C07C317/22 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1999/18] | Titre | Allemand: | WÄRMEEMPFINDLICHES AUFZEICHNUNGSMATERIAL UND NEUES BISPHENOL-S-KRISTALLDERIVAT | [1999/18] | Anglais: | THERMAL RECORDING MATERIAL AND NOVEL CRYSTAL OF BISPHENOL S DERIVATIVE | [1999/18] | Français: | MATERIAU DE THERMOGRAVURE ET NOUVEAU CRISTAL DE DERIVE DE BISPHENOL S | [1999/18] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.1998 | Traduction produite | 21.12.1998 | Taxe nationale de base payée | 21.12.1998 | Taxe de recherche payée | 21.12.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.12.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.12.1998 | Requête en examen déposée [1999/18] | 15.07.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.11.2003 | Taxe de délivrance payée | 08.11.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.10.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]JPS60208286 (NIPPON KAYAKU KK); | [A]JPS6189090 (NIKKA CHEMICAL IND CO LTD); | [A]JPS6253957 (NIKKA CHEMICAL IND CO LTD); | [A]JPH02282343 (MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO); | [A]JPH05301854 (MITSUI TOATSU CHEMICALS); | [A]JPH06107623 (NIKKA CHEMICAL IND CO LTD); | [A]JPH06143826 (NIPPON KAYAKU KK) |