EP1015059 - CATHETER PROJECTEUR DE LUMIERE ET SON PROCEDE D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.12.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.12.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.02.2006 [2006/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE SPECTRANETICS CORPORATION 96 Talamine Court Colorado Springs Colorado 80907 / US | [N/P] |
Précédent [2005/38] | Pour tous les Etats désignés THE SPECTRANETICS CORPORATION 96 Talamine Court Colorado Springs Colorado 80907 / US | ||
Précédent [2000/27] | Pour tous les Etats désignés Latis, Inc. Suite 1350, 100 Front Street, W Conshohocken, PA 19428 / US | Inventeur(s) | 01 /
GREGORY, Kenton, W. 3969 S.W. Wapato Avenue Portland, OR 97201 / US | 02 /
RYDELL, Mark, Anders 516 Turnpike Road Golden Valley, MN 55416 / US | 03 /
ZIEBOL, Robert 13041 Jefferson Street N.E. Blain, MN 55434 / US | 04 /
PORTER, Christopher, H. 19756 North East 127th Place Woodenville, WA 98072 / US | [2000/27] | Mandataire(s) | Brereton, Paul Arthur Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2000/27] | Brereton, Paul Arthur REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98920099.3 | 30.04.1998 | [2000/27] | WO1998US08836 | Numéro de priorité, date | US19970846426 | 30.04.1997 Format original publié: US 846426 | [2000/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9848882 | Date: | 05.11.1998 | Langue: | EN | [1998/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1015059 | Date: | 05.07.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.11.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1015059 | Date: | 09.02.2005 | Langue: | EN | [2005/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 05.11.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2000 | Classification | IPC: | A61M25/00, A61M31/00 | [2000/27] | CPC: |
A61B18/245 (EP);
A61B18/24 (EP);
A61B2017/00973 (EP);
A61B2017/22014 (EP);
A61B2017/22038 (EP);
A61B2017/22074 (EP);
A61B2017/22084 (EP);
A61B2017/22087 (EP);
A61B2018/00642 (EP);
A61B2018/206 (EP);
A61B2090/3933 (EP);
A61M2025/0037 (EP);
A61M25/003 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2000/27] | Titre | Allemand: | LICHTGEBENDER KATHETER SOWIE ANWENDUNGSVERFAHREN | [2000/27] | Anglais: | LIGHT DELIVERY CATHETER AND METHOD FOR THE USE THEREOF | [2000/27] | Français: | CATHETER PROJECTEUR DE LUMIERE ET SON PROCEDE D'UTILISATION | [2000/27] | Entrée dans la phase régionale | 30.11.1999 | Taxe nationale de base payée | 30.11.1999 | Taxe de recherche payée | 30.11.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.11.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.11.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 30.11.1999 | Requête en examen déposée [2000/27] | 16.07.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 16.02.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.11.2004 | Taxe de délivrance payée | 23.11.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.11.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US5458584 (GINN RICHARD ET AL) [X] 1,2,7,10 * column 6, line 31 - line 34 * * column 8, line 30 - line 39; figure 7 * * column 9, line 57 - line 62 * [Y] 3-6,9; | [Y]US5620417 (JANG YUE-TEH ET AL) [Y] 3-5,8 * column 10, line 35 - line 36; figure 4 *; | [Y]US5163905 (DON MICHAEL T ANTHONY) [Y] 6 * column 3, line 48 - line 57; figure 1 *; | [Y]WO9007904 (MEDILASE INC) [Y] 9 * page 5, line 1 - line 7 *; | [A]EP0532109 (CORDIS EUROP) [A] 4,5 * column 4, line 16 - line 28; figure 4 * | Recherche internationale | [X]US5620417 (JANG YUE-TEH [US], et al); | [YP]US5709676 (ALT ECKHARD [DE]); | [X]US5219335 (WILLARD LLOYD [US], et al); | [Y]US5292305 (BOUDEWIJN ALEXANDER C [NL], et al); | [X]US5458584 (GINN RICHARD [US], et al); | [Y]US5083549 (CHO GEORGE E [US], et al) | par le demandeur | US5304171 |