EP0991449 - SYSTEME DE CONFINEMENT RENFERMANT DES EXPLOSIFS DANS LESQUELS SONT DISSEMINES DES AGENTS CHIMIQUES ET/OU BIOLOGIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 16.04.2008 [2008/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The United States of America as represented by The Secretary of the Army Pentagon Washington, DC 20310 / US | [2000/15] | Inventeur(s) | 01 /
DRUMGOOLE, William, J. 1139 Main Street Darlington, MD 21034 / US | 02 /
GENOVESE, James, A. 3630 Ady Road Street, MD 21034 / US | 03 /
VANBASTEN, Willem, F. 700 Lincoln Avenue Willow Grove, PA 19090 / US | [2000/15] | Mandataire(s) | Poncet, Jean-François Cabinet Poncet 7, chemin de Tillier B.P. 317 74008 Annecy Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2000/15] | Poncet, Jean-François Cabinet Poncet, 7, chemin de Tillier, B.P. 317 74008 Annecy Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 98922336.7 | 15.05.1998 | [2000/15] | WO1998US09985 | Numéro de priorité, date | US19970871665 | 09.06.1997 Format original publié: US 871665 | [2000/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9856465 | Date: | 17.12.1998 | Langue: | EN | [1998/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0991449 | Date: | 12.04.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.12.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0991449 | Date: | 15.09.2004 | Langue: | EN | [2004/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.12.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.2003 | Classification | IPC: | A62D3/00, F42B33/00, F42D5/00, F42D5/045 | [2003/16] | CPC: |
F42D5/045 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/15] | A62D3/00, F42B33/00, F42D5/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, SE [2000/15] | Titre | Allemand: | BEHÄLTERSYSTEM FÜR SPRENGSTOFFE, DIE CHEMISCHE UND/ODER BIOLOGISCHE WIRKSTOFFE ENTHALTEN | [2000/15] | Anglais: | CHEMICAL BIOLOGICAL EXPLOSIVE CONTAINMENT SYSTEM | [2000/15] | Français: | SYSTEME DE CONFINEMENT RENFERMANT DES EXPLOSIFS DANS LESQUELS SONT DISSEMINES DES AGENTS CHIMIQUES ET/OU BIOLOGIQUES | [2000/15] | Entrée dans la phase régionale | 02.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 23.12.1999 | Taxe de recherche payée | 02.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.12.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.05.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 02.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/15] | 05.12.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.06.2004 | Taxe de délivrance payée | 11.06.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.06.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.09.2004 | BE | 15.09.2004 | CH | 15.09.2004 | FR | 15.09.2004 | IT | 15.09.2004 | LI | 15.09.2004 | NL | 15.09.2004 | DK | 15.12.2004 | SE | 15.12.2004 | ES | 26.12.2004 | IE | 16.05.2005 | [2008/16] |
Précédent [2006/32] | AT | 15.09.2004 | |
BE | 15.09.2004 | ||
CH | 15.09.2004 | ||
FR | 15.09.2004 | ||
LI | 15.09.2004 | ||
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
ES | 26.12.2004 | ||
IE | 16.05.2005 | ||
Précédent [2006/25] | AT | 15.09.2004 | |
BE | 15.09.2004 | ||
CH | 15.09.2004 | ||
LI | 15.09.2004 | ||
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
ES | 26.12.2004 | ||
IE | 16.05.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 15.09.2004 | |
BE | 15.09.2004 | ||
CH | 15.09.2004 | ||
LI | 15.09.2004 | ||
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
ES | 26.12.2004 | ||
Précédent [2005/46] | AT | 15.09.2004 | |
BE | 15.09.2004 | ||
CH | 15.09.2004 | ||
LI | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
ES | 26.12.2004 | ||
Précédent [2005/28] | AT | 15.09.2004 | |
BE | 15.09.2004 | ||
CH | 15.09.2004 | ||
LI | 15.09.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
ES | 26.12.2004 | ||
Précédent [2005/27] | AT | 15.09.2004 | |
CH | 15.09.2004 | ||
LI | 15.09.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
ES | 26.12.2004 | ||
Précédent [2005/21] | AT | 15.09.2004 | |
CH | 15.09.2004 | ||
LI | 15.09.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
Précédent [2005/13] | AT | 15.09.2004 | |
SE | 15.12.2004 | ||
Précédent [2005/10] | SE | 15.12.2004 | Citations: | Recherche | [A]US4543872 (GRAHAM KENNETH J [US], et al) [A] 1-26 * column 3, line 61 - column 4, line 21; figure 2 *; | [A]EP0276918 (CUBE OVERSEAS TRADING LTD [GB]) [A] 1-26* column 5, line 22 - column 6, line 30; figures 6,7 * | Recherche internationale | [A]US3648613 (CUNN ARTHUR); | [A]US3801416 (GULBIERZ J); | [A]US3814016 (FASH W, et al); | [A]US4589341 (CLARK CHARLES J [US], et al); | [A]US5076168 (YOSHIDA ICHIRO [JP], et al); | [A]US5375528 (BRINKMAN JOHN A [US], et al); | [A]US5394786 (GETTLE GUY L [US], et al) |