EP0996729 - FRAGMENTS ELICITEURS DE REACTION D'HYPERSENSIBILITE ELICITANT UNE REACTION D'HYPERSENSIBILITE, ET UTILISATION DE CES FRAGMENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.09.2003 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2003 | Retrait de la demande | publié le 05.11.2003 [2003/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CORNELL RESEARCH FOUNDATION, INC. 20 Thornwood Drive, Suite 105 Ithaca, NY 14850 / US | [N/P] |
Précédent [2000/18] | Pour tous les Etats désignés CORNELL RESEARCH FOUNDATION, INC. 20 Thornwood Drive, Suite 105 Ithaca, NY 14850 / US | Inventeur(s) | 01 /
LABY, Ronald, J. 1411 Haddon Street Houston, TX 77006 / US | 02 /
WEI, Zhong-Min 8230 125th Court Kirkland, WA 98034 / US | 03 /
BEER, Steven, V. 211 Hudson Street Ithaca, NY 14850 / US | [2000/18] | Mandataire(s) | Bassett, Richard Simon Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2000/18] | Bassett, Richard Simon Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98924950.3 | 28.05.1998 | [2000/18] | WO1998US10874 | Numéro de priorité, date | US19970048109P | 30.05.1997 Format original publié: US 48109 P | [2000/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9854214 | Date: | 03.12.1998 | Langue: | EN | [1998/48] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0996729 | Date: | 03.05.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.12.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.03.1999 | Classification | IPC: | C12N15/31, C07K14/27, A01H1/00, A01H3/00 | [2000/18] | CPC: |
C12N15/8261 (EP,KR,US);
C07K14/27 (EP,KR,US);
C12N15/8283 (EP,KR,US);
C12N15/8286 (EP,KR,US);
Y02A40/146 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/18] | Titre | Allemand: | FRAGMENTE VON AUFLÖSER DES ÜBERENPFINDLICHKEITSWIDERSTAND UND DEREN ANWENDUNGEN | [2000/18] | Anglais: | HYPERSENSITIVE RESPONSE ELICITOR FRAGMENTS AND USES THEREOF | [2000/18] | Français: | FRAGMENTS ELICITEURS DE REACTION D'HYPERSENSIBILITE ELICITANT UNE REACTION D'HYPERSENSIBILITE, ET UTILISATION DE CES FRAGMENTS | [2000/18] | Entrée dans la phase régionale | 24.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 24.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.12.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.12.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/18] | 08.09.2003 | Demande retirée par le demandeur [2003/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9323532 (RIBOZYME PHARM INC [US]) [A] 26-28,35-37 * abstract * * page 1, line 23 - page 2, line 8 * * page 2, line 25 - page 3, line 5 *; | [XA]WO9401546 (CORNELL RES FOUNDATION INC [US]) [X] 1-3,8-10,15-28,35-37 * abstract * * page 3, line 9 - page 4, line 10 * * examples 1-15 * [A] 4-7,11-14; | [XA]EP0612848 (SANDOZ LTD [CH], et al) [X] 1-3,8-10 * page 2, line 28 - line 35 * * page 2, line 51 - line 54 * * page 4, line 23 - line 30 * * page 5, line 12 - line 18 * [A] 4-7,11-43; | [XA]WO9426782 (CORNELL RES FOUNDATION INC [US]) [X] 1-3,8-10,26-28 * page 2, line 11 - line 25 * * page 3, line 14 - line 28 * [A] 4-7,11-14; | [X]WO9639802 (CORNELL RES FOUNDATION INC [US]) [X] 1-3,8-10,15-28,35-37 * abstract * * page 10, line 30 - page 11, line 17 * * page 12, line 21 - page 14, line 33 * * page 17, line 33 - page 19, line 51 * * page 27, line 11 - line 25 * * page 29, line 28 - line 36 * * examples 1-9 * * figures 1,2 *; | [XD] - WEI Z.M. ET AL., "Harpin, elicitor of the hypersensitive response produced by the plant pathogen Erwinia amylovora", SCIENCE, LANCASTER, PA US, (19920703), vol. 257, pages 85 - 88, XP002085274 [XD] 1-3,8 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1621099 | [XDA] - BAUER D.W. ET AL., "Erwinia chrysanthemi Harpin(Ech): an elicitor of the hypersensitive response that contributes to soft-rot pathogenesis", MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS, (1995), vol. 8, no. 4, pages 484 - 491, XP002085275 [XD] 1-3,8 * the whole document * [A] 4-7,11-14 | [XA] - WEI Z.M., BEER S.V., "hrpL activates Erwinia amylovora hrp gene transcription and is a member of the ECF subfamily of "sigma" factors", JOURNAL OF BACTERIOLOGY, (199511), vol. 177, no. 21, pages 6201 - 6210, XP002085276 [X] 1-3,8 * abstract * * figure 7 * [A] 4-7,11-14 |