EP0977716 - UTILISATION D'ALCOOLS COMME ADDITIFS POUR ENDUITS ET/OU MORTIERS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.10.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.11.2003 [2003/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [2002/16] |
Précédent [2000/06] | Pour tous les Etats désignés Cognis Deutschland GmbH Postfach 13 01 64 40551 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
SCHULTE, Heinz-Günther Winsterstrasse 66 D-45481 Mülheim / DE | 02 /
MOUSTAKAS, Sarantis Alte Linner Strasse 11 D-47799 Krefeld / DE | 03 /
GRESS, Wolfgang Westfalenweg 245 D-42111 Wuppertal / DE | 04 /
NEUMANN, Ralf Kastanienweg 4 D-42781 Haan / DE | [2000/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98928209.0 | 20.04.1998 | [2000/06] | WO1998EP02321 | Numéro de priorité, date | DE1997117936 | 29.04.1997 Format original publié: DE 19717936 | [2000/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9849114 | Date: | 05.11.1998 | Langue: | DE | [1998/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0977716 | Date: | 09.02.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.11.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0977716 | Date: | 04.12.2002 | Langue: | DE | [2002/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.11.1998 | Classification | IPC: | C04B24/02 | [2000/06] | CPC: |
C04B20/1022 (EP,US);
C04B24/02 (EP,US)
| C-Set: |
C04B20/1022, C04B14/062 (EP,US);
C04B20/1022, C04B20/002 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [2000/06] | Titre | Allemand: | VERWENDUNG VON ALKOHOLEN ALS ADDITIVE FÜR PUTZE UND/ODER MÖRTEL | [2000/06] | Anglais: | USE OF ALCOHOLS AS ADDITIVES FOR PLASTER AND/OR MORTAR | [2000/06] | Français: | UTILISATION D'ALCOOLS COMME ADDITIFS POUR ENDUITS ET/OU MORTIERS | [2000/06] | Entrée dans la phase régionale | 20.10.1999 | Taxe nationale de base payée | 20.10.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.10.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.10.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.10.1999 | Requête en examen déposée [2000/06] | 15.06.2001 | Requête en examen accéléré déposée | 03.09.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.09.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 03.11.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.12.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 13.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.09.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5176752 (SCHEINER PAUL [US]) [A] 1,13,18 * column 3 - column 5; claims 1,13 *; | [XD]WO9504008 (GRACE W R & CO [US]) [XD] 1,13,18 * page 5 - page 6; claim 1 *; | [A]EP0766586 (HENKEL KGAA [DE]) [A] 1,13,18 * sentence 6 - sentence 25 ** page 5, line 36 - line 42 * |