EP1010457 - FILM POREUX D'UNE RESINE DE FLUORURE DE POLYVINYLIDENE ET SON PROCEDE DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 03.02.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.02.2012 | Retrait de la demande | publié le 07.03.2012 [2012/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku Osaka-shi Osaka / JP | [N/P] |
Précédent [2001/21] | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka / JP | ||
Précédent [2000/25] | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8205 / JP | Inventeur(s) | 01 /
YOSHIDA, Hitoshi 2-207, Aza-nakahara 5-chome, Onahama Iwaki-shi, Fukushima 971-8101 / JP | 02 /
TAKAMURA, Masakazu 33-3, Yokoo 2-chome, Suma-ku Koube-shi, Hyogo 654-0131 / JP | [2000/25] | Mandataire(s) | Brookes IP Windsor House 6-10 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE / GB | [N/P] |
Précédent [2000/25] | BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London, WC1V 6SE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98928604.2 | 22.06.1998 | [2000/25] | WO1998JP02762 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9967013 | Date: | 29.12.1999 | Langue: | EN | [1999/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1010457 | Date: | 21.06.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 29.12.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2006 | Classification | IPC: | B01D71/34, C08J9/26, C08J9/28, D01D5/24, D01F6/12 | [2000/25] | CPC: |
B01D71/34 (EP,US);
B01D67/00113 (EP,US);
B01D67/00111 (EP,US);
B01D67/002 (EP);
B01D67/0027 (EP);
B01D69/02 (EP,US);
B01D69/08 (EP,US);
B01D69/081 (EP,US);
B01D69/0871 (EP,US);
B01D69/1411 (EP,US);
D01D5/24 (EP,US);
D01F1/08 (EP);
D01F6/12 (EP,US);
B01D2323/081 (EP,US);
B01D2323/12 (EP);
B01D2323/18 (EP);
B01D2325/04 (EP,US);
B01D2325/22 (EP,US);
B01D2325/24 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | FR, GB [2000/25] | Titre | Allemand: | PORÖSER POLYVINYLIDENFLUORIDHARZFILM UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [2000/25] | Anglais: | POROUS POLYVINYLIDENE FLUORIDE RESIN FILM AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME | [2000/25] | Français: | FILM POREUX D'UNE RESINE DE FLUORURE DE POLYVINYLIDENE ET SON PROCEDE DE PRODUCTION | [2000/25] | Entrée dans la phase régionale | 15.12.1999 | Traduction produite | 15.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 15.12.1999 | Taxe de recherche payée | 15.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.12.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/25] | 19.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.09.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.2008 | Date des procédures orales | 02.12.2008 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 02.12.2008 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 03.01.2012 | Demande retirée par le demandeur [2012/10] | Recours après examen | 26.01.2009 | Recours reçu No. T0803/09 | 02.04.2009 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 03.01.2012 | Résultat de la procédure de recours : la demande fut retirée | 04.07.2012 | Date des procédures orales | 19.09.2011 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | EP07117715.8 / EP1897606 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.12.2006 | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 20.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 26.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 25.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 27.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPS62179540 | Recherche internationale | [A]JPS5180686 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPS5893734 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH01224005 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH03215535 (ASAHI CHEMICAL IND) | par le demandeur | EP0282698 |