EP1036837 - UNITE PERMETTANT D'INTRODUIRE UNE SOLUTION D'INHIBITEUR DE DEPOTS DE COKE DANS DES FOURS A TUBE SERVANT A LA PYROLYSE D'HYDROCARBURES BRUTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.12.2004 Base de données mise à jour au 21.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.03.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 25.04.2007 [2007/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Forest Star International Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I Road Town Tortola / VG | [N/P] |
Précédent [2004/09] | Pour tous les Etats désignés Forest Star International Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I Road Town, Tortola / VG | ||
Précédent [2000/38] | Pour tous les Etats désignés Forest Star International Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickams Cay I Road Town, Tortola / VG | Inventeur(s) | 01 /
BUSCHUEV, Vladimir Andreevich ul. Kukhmisterova, 12/23-281 Moscow, 109388 / RU | 02 /
ZEMTSOV, Jury Sergeevich ul. Vilisa Latsisa, 11-4-426 Moscow, 123480 / RU | [2004/06] |
Précédent [2000/38] | 01 /
BUSHUEV, Vladimir Andreevich ul. Kukhmisterova, 12/23-281 Moscow, 109388 / RU | ||
02 /
ZEMTSOV, Jurii Sergeevich ul. Vilisa Latsisa, 11-4-426 Moscow, 123480 / RU | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/38] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98929942.5 | 18.05.1998 | [2000/38] | WO1998RU00146 | Numéro de priorité, date | RU19970117379 | 08.10.1997 Format original publié: RU 97117379 | [2000/38] | Langue de dépôt | RU | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9918172 | Date: | 15.04.1999 | Langue: | EN | [1999/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1036837 | Date: | 20.09.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1036837 | Date: | 25.02.2004 | Langue: | EN | [2004/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 15.04.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.09.2002 | Classification | IPC: | C10G9/16, B01J19/00 | [2002/42] | CPC: |
C10G9/16 (EP,KR)
|
Précédent IPC [2000/38] | C10G9/16 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/38] | Titre | Allemand: | EINHEIT ZUR ABGABE VON LÖSUNGEN VON KOKSABLAGERUNGEN IN ROHRÖFEN, VERWENDUNG BEI PYROLYSE VON ROH-KOHLENWASSERSTOFFEN | [2000/38] | Anglais: | UNIT FOR SUPPLYING A COKE-DEPOSIT INHIBITOR SOLUTION IN TUBE FURNACES USED FOR THE PYROLYSIS OF RAW HYDROCARBONS | [2000/38] | Français: | UNITE PERMETTANT D'INTRODUIRE UNE SOLUTION D'INHIBITEUR DE DEPOTS DE COKE DANS DES FOURS A TUBE SERVANT A LA PYROLYSE D'HYDROCARBURES BRUTS | [2000/38] | Entrée dans la phase régionale | 07.04.2000 | Traduction produite | 07.04.2000 | Taxe nationale de base payée | 07.04.2000 | Taxe de recherche payée | 07.04.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.04.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.02.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: RU | 07.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/38] | 13.07.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.08.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.2003 | Taxe de délivrance payée | 12.12.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.11.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2000 | 03   M06   Taxe payée le   29.08.2000 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 25.02.2004 | CY | 25.02.2004 | FI | 25.02.2004 | LI | 25.02.2004 | IE | 18.05.2004 | LU | 18.05.2004 | DK | 25.05.2004 | GR | 25.05.2004 | MC | 31.05.2004 | [2007/17] |
Précédent [2005/24] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
IE | 18.05.2004 | ||
LU | 18.05.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/23] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
LU | 18.05.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/11] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/02] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
Précédent [2004/44] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
Précédent [2004/41] | FI | 25.02.2004 | |
GR | 25.05.2004 | ||
Précédent [2004/40] | FI | 25.02.2004 | Citations: | Recherche | [AD]EP0617112 (KELLOGG M W CO [US]) [AD] 1-5 * figures 1-5; claims 1-5,10,11,19,20 * * column 1, lines 25-40 * * column 2, lines 32-36 * * column 5, line 57 - column 6, line 16 * * column 6, lines 38-44 * * column 7, lines 3-11 * * column 7, line 31 - column 8, line 15 *; | [AD]US5435904 (REED LARRY E [US], et al) [AD] 1-5 * figures 1,2; claim 1 * * column 1, line 33 - column 2, line 31 * * column 6, lines 10-30 *; | [E]WO9855563 (ATF RESOURCES INC [US], et al) [E] 1-5 * figures 1A,1B,3 * * page 8, line 21 - page 9, line 16 * * page 20, line 26 - page 21, line 10 ** page 22, lines 6-18 * | Recherche internationale | [A]SU633892 (MUKHINA TAMARA N [SU], et al); | [A]SU843785 (NEDERLANDSE GASUNIE NV [NL]); | [A]US4708787 (PETERS ALBERT W [US], et al); | [A]EP0606898 (PHILLIPS PETROLEUM CO [US]); | [A]EP0617112 (KELLOGG M W CO [US]) |