EP1010361 - DISPOSITIF MICROFABRIQUE A RAPPORT DIMENSIONNEL ELEVE AVEC ISOLATION ET INTERCONNEXIONS ELECTRIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.02.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.02.2005 | Demande réputée retirée | publié le 30.03.2005 [2005/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Regents of The University of California 300 Lakeside Drive, 22nd Floor Oakland California 94612-3350 / US | [N/P] |
Précédent [2000/25] | Pour tous les Etats désignés The Regents of The University of California 300 Lakeside Drive, 22nd Floor Oakland, California 94612-3350 / US | Inventeur(s) | 01 /
BROSNIHAN, Timothy, J. University of California at Berkeley 497 Cory Hall Berkeley, CA 94720 / US | 02 /
BUSTILLO, James University of California at Berkeley 497 Cory Hall Berkeley, CA 94720 / US | 03 /
CLARK, William, A. 35624 Terrace Drive Fremont, CA 94526 / US | [2000/25] | Mandataire(s) | Hutchinson, Glenn Stanley, et al HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Précédent [2000/25] | Hutchinson, Glenn Stanley, et al Dibb Lupton Alsop Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 1RZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98930171.8 | 12.06.1998 | [2000/25] | WO1998US12247 | Numéro de priorité, date | US19970874568 | 13.06.1997 Format original publié: US 874568 | [2000/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9857529 | Date: | 17.12.1998 | Langue: | EN | [1998/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1010361 | Date: | 21.06.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.12.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.12.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.2001 | Classification | IPC: | G01P15/08 | [2001/22] | CPC: |
G01P15/097 (EP,US);
B81C1/00246 (EP,US);
G01C19/5719 (EP,US);
G01P15/0802 (EP,US);
G01P15/0888 (EP,US);
G01P15/125 (EP,US);
|
Précédent IPC [2000/25] | H05K1/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, NL [2000/25] | Titre | Allemand: | MIKROHERGESTELLTE HOCHASPEKTVERHÄLTNIS-VORRICHTUNG MIT ELEKTRISCHER ISOLATION UND ZWISCHENVERBINDUNGEN | [2000/25] | Anglais: | MICROFABRICATED HIGH ASPECT RATIO DEVICE WITH ELECTRICAL ISOLATION AND INTERCONNECTIONS | [2000/25] | Français: | DISPOSITIF MICROFABRIQUE A RAPPORT DIMENSIONNEL ELEVE AVEC ISOLATION ET INTERCONNEXIONS ELECTRIQUES | [2000/25] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.1999 | Taxe nationale de base payée | 10.11.1999 | Taxe de recherche payée | 10.11.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.11.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.12.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 10.11.1999 | Requête en examen déposée [2000/25] | 27.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.09.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/13] | 15.10.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9508775 (SIEMENS AG [DE], et al) [X] 1-11,13-22 * the whole document *; | [A]US5569852 (MAREK JIRI [DE], et al) [A] 1-23* figure - *; | [X]US5627317 (OFFENBERG MICHAEL [DE], et al) [X] 1-11,13-22 * column W *; | [PX]EP0822578 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) [PX] 1-6,13-15 * figure - * | Recherche internationale | [X]US3725671 (KEISTER F, et al); | [A]US4049903 (KOBLER ROBERT JAMES); | [X]US4764644 (REISMAN ARNOLD [US], et al) |