EP1003780 - ANTIGENE F11 HUMAIN, CONSTITUANT UN RECEPTEUR DE SURFACE CELLULAIRE IMPLIQUE DANS L'AGREGATION PLAQUETTAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.10.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.10.2002 | Retrait de la demande | publié le 27.11.2002 [2002/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | [N/P] |
Précédent [2000/22] | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | Inventeur(s) | 01 /
GUPTA, Shalley, Kant 2 Holly Court Lafayette Hill, PA 19444 / US | 02 /
PILLARISETTI, Kodandaram 49-A Marion Court Upper Darby, PA 19082 / US | [2000/22] | Mandataire(s) | Crump, Julian Richard John, et al Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | [N/P] |
Précédent [2000/22] | Crump, Julian Richard John, et al FJ Cleveland, 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98934426.2 | 10.07.1998 | [2000/22] | WO1998US14371 | Numéro de priorité, date | US19970052186P | 10.07.1997 Format original publié: US 52186 P | [2000/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9902561 | Date: | 21.01.1999 | Langue: | EN | [1999/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1003780 | Date: | 31.05.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.01.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 21.01.1999 | Classification | IPC: | C07K14/475, C12N15/09, C12N15/74, C12N15/79 | [2000/22] | CPC: |
C07K14/705 (EP,US);
A61P29/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61K38/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [2000/22] | Titre | Allemand: | MENSCHLICHES F11 ANTIGEN, EIN ZELLOBERFLÄCHENREZEPTOR, DER AN DER PLÄTTCHENAGGREGATION BETEILIGT IST | [2000/22] | Anglais: | HUMAN F11 ANTIGEN: A CELL SURFACE RECEPTOR INVOLVED IN PLATELET AGGREGATION | [2000/22] | Français: | ANTIGENE F11 HUMAIN, CONSTITUANT UN RECEPTEUR DE SURFACE CELLULAIRE IMPLIQUE DANS L'AGREGATION PLAQUETTAIRE | [2000/22] | Entrée dans la phase régionale | 10.02.2000 | Taxe nationale de base payée | 10.02.2000 | Taxe de recherche payée | 10.02.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.02.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.02.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 10.02.2000 | Requête en examen déposée [2000/22] | 23.09.2002 | Demande retirée par le demandeur [2002/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XP]US5665701 (KORNECKI ELIZABETH H [US], et al); | [X] - KORNECKL E., ET AL., "ACTIVATION OF HUMAN PLATELETS BY A STIMULATORY MONOCLONAL ANTIBODY.", Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology, US, US, (19900615), vol. 265., no. 17., ISSN 0021-9258, pages 10042 - 10048., XP002912817 | [X] - NAIK U. P., ET AL., "MECHANISMS OF PLATELET ACTIVATION BY A STIMULATORY ANTIBODY: CROSS-LINKING OF A NOVEL PLATELET RECEPTOR FOR MONOCLONAL ANTIBODY F11 WITH THE FCGAMMARII RECEPTOR.", Biochemical Journal, Portland Press Ltd., GB, GB, (19950101), vol. 310., ISSN 0264-6021, pages 155 - 162., XP002912818 | [Y] - MIERENDORF R. C., PERCY C., YOUNG R. A., "GENE ISOLATION BY SCREENING LAMBDAGT11 LIBRARIES WITH ANTIBODIES.", METHODS IN ENZYMOLOGY, ACADEMIC PRESS, US, US, (19870101), vol. 152., doi:10.1016/0076-6879(87)52054-7, ISSN 0076-6879, pages 458 - 469., XP002912819 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0076-6879(87)52054-7 |