EP1002165 - ELEMENT DE LIAISON A FIXER DANS UNE PIECE DE BOIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.10.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 17.12.2003 [2003/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UPAT GMBH & CO Freiburger Strasse 9 79312 Emmendingen / DE | [2002/14] |
Précédent [2000/21] | Pour tous les Etats désignés UPAT GMBH & CO Freiburger Strasse 9 D-79312 Emmendingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
BRAUN, Axel Kannenbecker 17 D-79331 Teningen / DE | 02 /
GRÜN, Jürgen Im Grün 8 D-79268 Bötzingen / DE | 03 /
SCHÄTZLE, Joachim Oberer Zirkel 63 D-79341 Kenzingen / DE | [2000/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98935027.7 | 08.07.1998 | [2000/21] | WO1998EP04232 | Numéro de priorité, date | DE1997214018U | 06.08.1997 Format original publié: DE 29714018 U | [2000/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9907956 | Date: | 18.02.1999 | Langue: | DE | [1999/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1002165 | Date: | 24.05.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.02.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1002165 | Date: | 03.04.2002 | Langue: | DE | [2002/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.02.1999 | Classification | IPC: | E04B1/26, E04C3/12, F16B11/00 | [2000/21] | CPC: |
E04B1/2604 (EP);
E04C3/12 (EP);
F16B11/008 (EP);
E04B2001/264 (EP);
E04B2001/2652 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [2000/21] | Titre | Allemand: | VERBINDUNGSELEMENT ZUR VERANKERUNG IN EINEM HOLZWERKSTÜCK | [2000/21] | Anglais: | BONDING UNIT TO BE FIXED IN A WOOD PART | [2000/21] | Français: | ELEMENT DE LIAISON A FIXER DANS UNE PIECE DE BOIS | [2000/21] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 22.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.11.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 22.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/21] | 02.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.07.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.09.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2001 | Taxe de délivrance payée | 31.10.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 03.07.2002 | SE | 03.07.2002 | BE | 31.07.2002 | CH | 31.07.2002 | LI | 31.07.2002 | [2003/51] |
Précédent [2003/46] | DK | 03.07.2002 | |
SE | 03.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Précédent [2003/39] | SE | 03.07.2002 | |
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Précédent [2002/42] | SE | 03.07.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [YA]US2584133 (KOOCHEMBERE CHRIS T) [Y] 1-4 * column 2, line 12 - column 4, line 73; figures 1-4 * [A] 8-10; | [YA]DE3132828 (SELL RUDOLF) [Y] 1-4 * page 12, paragraph L - page 13, paragraph 3; figures 1-3 * [A] 8-10; | [A]EP0263350 (BERTSCHE PETER) [A] 1,5,6 * abstract *; | [A]FR2706802 (WEISROCK ETS ROBERT [FR]) [A] 1,8* abstract * | par le demandeur | DE4406433 |