EP1016144 - FILTRES SPATIAUX A FILM MINCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.11.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.2005 | Demande réputée retirée | publié le 28.12.2005 [2005/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DuPont Displays, Inc. 6780 Cortona Drive Santa Barbara, CA 93117 / US | [2002/34] |
Précédent [2000/27] | Pour tous les Etats désignés UNIAX CORPORATION 6780 Cortona Drive Santa Barbara, CA 93117 / US | Inventeur(s) | 01 /
MCELVAIN, Jon, S. 602 Alameda Padre Serra Santa Barbara, CA 93103 / US | 02 /
LANGAN, John, L. 1539 Cliff Drive Santa Barbara, CA 93109 / US | 03 /
HEEGER, Alan, J. 1042 Las Alturas Santa Barbara, CA 93103 / US | [2000/27] | Mandataire(s) | Wibbelmann, Jobst Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/27] | Wibbelmann, Jobst, Dr., Dipl.-Chem. Wuesthoff & Wuesthoff, Patent- und Rechtsanwälte, Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98935856.9 | 21.07.1998 | [2000/27] | WO1998US15029 | Numéro de priorité, date | US19970053572P | 21.07.1997 Format original publié: US 53572 P | [2000/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9904438 | Date: | 28.01.1999 | Langue: | EN | [1999/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1016144 | Date: | 05.07.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.01.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.01.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2001 | Classification | IPC: | H01L35/24, H01L27/146, H01L27/144, H01L27/00 | [2001/33] | CPC: |
H01L27/00 (EP,US);
H10K19/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/27] | H01L35/24 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2000/27] | Titre | Allemand: | DÜNNFILM-RAUMFILTER | [2000/27] | Anglais: | THIN FILM SPATIAL FILTERS | [2000/27] | Français: | FILTRES SPATIAUX A FILM MINCE | [2000/27] | Entrée dans la phase régionale | 19.01.2000 | Taxe nationale de base payée | 19.01.2000 | Taxe de recherche payée | 19.01.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.01.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.02.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 19.01.2000 | Requête en examen déposée [2000/27] | 28.06.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.12.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.04.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/52] | 25.07.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2005 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH03253075 ; | [X]JPH02250474 ; | [A]EP0651444 (DAIMLER BENZ AEROSPACE AG [DE]) [A] 1-10 * column 1 * * column 7, line 19 - column 8, line 14 ** figures 1-4 *; | [Y]US5567957 (BIEGELSEN DAVID [US], et al) [Y] 3,9,10 * column 3, line 30 - column 4, line 27 * * figures 1,4 *; | [XY]EP0739038 (XEROX CORP [US]) [X] 1,2 * column 1, line 39 - column 2, line 41 * * column 6, line 39 - column 9, line 37 * * figure 6 * [Y] 3,9,10; | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920210), vol. 016, no. 052, Database accession no. (E - 1164), & JP03253075 A 19911112 (HITACHI LTD) [X] 1 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19901221), vol. 014, no. 576, Database accession no. (E - 1016), & JP02250474 A 19901008 (HITACHI LTD) [X] 1 * abstract * | [X] - MAHOWALD M A ET AL, "THE SILICON RETINA", SCIENTIFIC AMERICAN,US,SCIENTIFIC AMERICAN INC. NEW YORK, (19910501), vol. 264, no. 5, ISSN 0036-8733, pages 40 - 46, XP002052755 [X] 1 * page 42 * * page 43, column 1, line 34 - column 2, line 10 * | Recherche internationale | [X]US5130775 (MAEDA SHOSAKU [JP], et al); | [A]US5232631 (CAO YONG [US], et al); | [X]US5315100 (KOBAYASHI AKIRA [JP], et al); | [AE]US5804836 (HEEGER ALAN J [US], et al) |