EP1002357 - ROTOR POUR MACHINE ELECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.08.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.10.2002 [2002/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FORD MOTOR COMPANY The American Road Dearborn, MI 48126 / US | Pour tous les Etats désignés Ford Motor Company Limited Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | [N/P] |
Précédent [2000/21] | Pour tous les Etats désignés Ford Motor Company The American Road Dearborn, MI 48126 / US | ||
Pour tous les Etats désignés FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood, Essex CM13 3BW / GB | Inventeur(s) | 01 /
YORK, Michael, Timothy 1643 South Fletcher Road Chelsea, MI 48118 / US | 02 /
HARRIS, Richard, Kenneth 2098 Metzner Walled Lake, MI 48390 / US | [2000/21] | Mandataire(s) | Messulam, Alec Moses Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Précédent [2000/21] | Messulam, Alec Moses A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh-on-Sea Essex SS9 1BN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98936561.4 | 31.07.1998 | [2000/21] | WO1998GB02294 | Numéro de priorité, date | US19970906548 | 05.08.1997 Format original publié: US 906548 | [2000/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9908365 | Date: | 18.02.1999 | Langue: | EN | [1999/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1002357 | Date: | 24.05.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.02.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1002357 | Date: | 24.10.2001 | Langue: | EN | [2001/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.02.1999 | Classification | IPC: | H02K1/27, H02K21/04, H02K9/06 | [2000/21] | CPC: |
H02K1/243 (EP,US);
H02K21/044 (EP,US);
H02K9/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/21] | Titre | Allemand: | ROTOR FÜR EINE ELEKTRISCHE MASCHINE | [2000/21] | Anglais: | ROTOR FOR AN ELECTRICAL MACHINE | [2000/21] | Français: | ROTOR POUR MACHINE ELECTRIQUE | [2000/21] | Entrée dans la phase régionale | 20.01.2000 | Taxe nationale de base payée | 20.01.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.01.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.01.2000 | Requête en examen déposée [2000/21] | 04.05.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.08.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2001 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.07.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XA]EP0762601 (VALEO EQUIP ELECTR MOTEUR [FR]) [X] 1,3,4 * column 6, line 35 - column 7, line 5; figure 35; claim 1 * [A] 2,5,10; | [X]JPH04165950 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920928), vol. 016, no. 465, Database accession no. (E - 1270), & JP04165950 A 19920611 (NIPPONDENSO CO LTD) [X] 1,3,4 * abstract * | Examen | JPH04165950 |