EP1091164 - APPAREIL COMMUTATEUR DE CANAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.08.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2003 | Demande réputée retirée | publié le 15.10.2003 [2003/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | [N/P] |
Précédent [2001/15] | Pour tous les Etats désignés Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0044 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SUGAHARA, Atsushi Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | 02 /
YAMAMOTO, Tetsuya Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | 03 /
MATSUSHIMA, Michihiko Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | [2001/15] | Mandataire(s) | Prüfer, Lutz H., et al PRÜFER & PARTNER GbR Patentanwälte Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/15] | Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys., et al PRÜFER & PARTNER GbR, Patentanwälte, Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98936664.6 | 05.08.1998 | [2001/15] | WO1998JP03483 | Numéro de priorité, date | JP19980182858 | 29.06.1998 Format original publié: JP 18285898 | [2001/15] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0000768 | Date: | 06.01.2000 | Langue: | EN | [2000/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1091164 | Date: | 11.04.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.01.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 06.01.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.2002 | Classification | IPC: | F17D1/08, F16K5/04, A61M39/22 | [2001/15] | CPC: |
A61M39/223 (EP,US);
F17D1/08 (KR);
A61M5/007 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2001/15] | Titre | Allemand: | KANALSCHALTVORRICHTUNG | [2001/15] | Anglais: | CHANNEL SWITCHING APPARATUS | [2001/15] | Français: | APPAREIL COMMUTATEUR DE CANAUX | [2001/15] | Entrée dans la phase régionale | 05.01.2001 | Traduction produite | 05.01.2001 | Taxe nationale de base payée | 05.01.2001 | Taxe de recherche payée | 05.01.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.01.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.11.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 05.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/15] | 05.01.2001 | Requête en examen accéléré déposée | 21.11.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.11.2002 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 02.04.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/42] | 13.05.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5232024 (WILLIAMS ELI [US]) [Y] 1-7 * column 4, line 29 - column 6, line 41; figures 4-6,8 *; | [Y]US5447494 (DORSEY III JAMES H [US]) [Y] 1-7 * column 5, lines 10-55; figures 1-7 *; | [Y]US4534758 (AKERS MICHAEL J [US], et al) [Y] 1-7 * column 7, lines 22-37; figures 9,10 *; | [Y]EP0135991 (BARR RICHARD HENRY HOWARD) [Y] 4-6 * page 5, line 25 - page 6, line 15; figure 1 *; | [Y]US5360407 (LEONARD ARNOLD S [US], et al) [Y] 2,3,5 * abstract * | Recherche internationale | [Y]JPH08308792 (ASAHI OPTICAL CO LTD); | [Y]JPS63246133 (ASAHI OPTICAL CO LTD); | [X]JPS62149680U ; | [Y]JPS5745836 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [A]JPH0630905 (NEMOTO KIYOURINDOU KK, et al) |