EP1012012 - ANTIVOL SUR SELECTEUR DE VITESSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.08.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2001 | Demande réputée retirée | publié le 04.10.2001 [2001/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gear Protection Ltd. Derech Ben Gurion 16 Ramat Gan 52573 / IL | [2000/26] | Inventeur(s) | 01 /
VODA, Binyamin Pitchia Street 21 66559 Tel Aviv / IL | 02 /
DVILENSKY, Vladimir Sokolov Street 77 62284 Tel Aviv / IL | [2000/26] | Mandataire(s) | Hedley, Nicholas James Matthew, et al Kilburn & Strode LLP Lancon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2001/13] | Hedley, Nicholas James Matthew, et al Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | ||
Précédent [2000/26] | Hedley, Nicholas James Matthew Stephenson Harwood One, St. Paul's Churchyard GB-London EC4M 8SH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98938878.0 | 13.08.1998 | [2000/26] | WO1998IL00382 | Numéro de priorité, date | IL19970121559 | 15.08.1997 Format original publié: IL 12155997 | [2000/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9908908 | Date: | 25.02.1999 | Langue: | EN | [1999/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1012012 | Date: | 28.06.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.02.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 25.02.1999 | Classification | IPC: | B60R25/06, B60K41/26 | [2000/26] | CPC: |
B60R25/066 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, NL [2000/26] | Titre | Allemand: | GANGSCHALTHEBELDIEBSTAHLSICHERUNG | [2000/26] | Anglais: | GEAR LOCK | [2000/26] | Français: | ANTIVOL SUR SELECTEUR DE VITESSE | [2000/26] | Entrée dans la phase régionale | 15.03.2000 | Taxe nationale de base payée | 15.03.2000 | Taxe de recherche payée | 15.03.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.03.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.03.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 15.03.2000 | Requête en examen déposée [2000/26] | 01.03.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2001/40] | 17.04.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2001/40] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2000 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US1394872 (MERCER WHITE JESSEE); | [X]US1498940 (ISIAH WHEELER WILLIAM); | [A]US1662099 (ANDERSON OLAF A); | [Y]US5269195 (KITAGAWARA HIROSHI [JP]); | [YP]US5685406 (CRUM BRUCE EDWARD [US], et al) |