EP1015511 - EMULSIONS A RAPPORT DE PHASES INTERNES ELEVE ET DISPERSIONS AQUEUSES STABLES DE POLYMERES HYDROXY-FONCTIONNELS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.02.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.04.2003 [2003/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE DOW CHEMICAL COMPANY 2030 Dow Center Midland, Michigan 48674 / US | [2000/27] | Inventeur(s) | 01 /
PIECHOCKI, Christian 20, rue du Prieur Hoffer F-67500 Marienthal / FR | 02 /
PATE, James, E. 933 West Walter Road Sanford, MI 48657 / US | 03 /
MANG, Michael, N. 3708 Haskin Drive Midland, MI 48640 / US | 04 /
SCHMIDT, Dale, C. 5301 Swede Avenue Midland, MI 48642 / US | 05 /
WHITE, Jerry, E. 418 Huckeberry Drive Lake Jackson, TX 77566 / US | [2000/27] | Mandataire(s) | Raynor, John, et al Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [2000/27] | Raynor, John, et al W.H. Beck, Greener & Co 7 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3SZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98941068.3 | 26.08.1998 | [2000/27] | WO1998US17694 | Numéro de priorité, date | US19970058067P | 05.09.1997 Format original publié: US 58067 P | [2000/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9912995 | Date: | 18.03.1999 | Langue: | EN | [1999/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1015511 | Date: | 05.07.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.03.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1015511 | Date: | 24.04.2002 | Langue: | EN | [2002/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.03.1999 | Classification | IPC: | C08J3/03, C08J3/07 | [2000/27] | CPC: |
C08J3/07 (EP,US);
C08J3/03 (KR);
C08G59/066 (EP,US);
C08G59/12 (EP,US);
C08L71/00 (EP,US);
C08J2371/00 (EP,US);
| C-Set: |
C08L71/00, C08L71/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [2000/27] | Titre | Allemand: | EMULSIONEN MIT GROSSER INNERER PHASE UND STABILE DISPERSIONEN AUF BASIS VON HYDROXYFUNKTIONELLEN POLYMEREN | [2000/27] | Anglais: | HIGH INTERNAL PHASE RATIO EMULSIONS AND STABLE AQUEOUS DISPERSIONS OF HYDROXY-FUNCTIONAL POLYMERS | [2000/27] | Français: | EMULSIONS A RAPPORT DE PHASES INTERNES ELEVE ET DISPERSIONS AQUEUSES STABLES DE POLYMERES HYDROXY-FONCTIONNELS | [2000/27] | Entrée dans la phase régionale | 05.04.2000 | Taxe nationale de base payée | 05.04.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.04.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.03.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/27] | 17.11.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.02.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.10.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.01.2002 | Taxe de délivrance payée | 25.01.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DY]US5171820 (MANG MICHAEL N [US], et al) [DY] 1-18 * claim - *; | [DY]US5275853 (SILVIS H CRAIG [US], et al) [DY] 1-18* claim - *; | [DY]US5496910 (MANG MICHAEL N [US], et al) [DY] 1-18 * claim - *; | [Y]WO9639461 (DOW CHEMICAL CO [US]) [Y] 1-18 *The whole document* |