EP1011443 - IDENTIFICATION ET PROTECTION INFAILLIBLES DE DOCUMENTS UTILISANT UNE METHODOLOGIE D'EMPREINTES DIGITALES SANS ENCRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.07.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2005 | Demande réputée retirée | publié le 07.09.2005 [2005/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hansmire, Kenny 2309 Balsom Drive No. K210 Arlington, TX 76006 / US | Pour tous les Etats désignés Pyhrr, Peter 1310 Meadow Green Duncanville, TX 75137 / US | [2000/26] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/26] | Mandataire(s) | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2000/26] | Harrison Goddard Foote Belmont House, 20 Wood Lane Leeds LS6 2AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98942136.7 | 19.08.1998 | [2000/26] | WO1998US17227 | Numéro de priorité, date | US19970914735 | 19.08.1997 Format original publié: US 914735 | [2000/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9908595 | Date: | 25.02.1999 | Langue: | EN | [1999/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1011443 | Date: | 28.06.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.02.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 25.02.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.2000 | Classification | IPC: | A61B5/117, B41M3/14, B41M5/132, B05D5/00 | [2000/26] | CPC: |
B41M3/142 (EP,US);
B41M7/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/26] | Titre | Allemand: | POSITIVE IDENTIFIZIERUNG UND SCHUTZ VON DOKUMENTEN DURCH EIN TINTENLOSES FINGERABDRUCKVERFAHREN | [2000/26] | Anglais: | POSITIVE IDENTIFICATION AND PROTECTION OF DOCUMENTS USING INKLESS FINGERPRINT METHODOLOGY | [2000/26] | Français: | IDENTIFICATION ET PROTECTION INFAILLIBLES DE DOCUMENTS UTILISANT UNE METHODOLOGIE D'EMPREINTES DIGITALES SANS ENCRE | [2000/26] | Entrée dans la phase régionale | 16.03.2000 | Taxe nationale de base payée | 16.03.2000 | Taxe de recherche payée | 16.03.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.03.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 16.03.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.03.2000 | Requête en examen déposée [2000/26] | 12.12.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.09.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/36] | 04.04.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/36] | Requête en poursuite de la procédure de: | 21.09.2004 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 21.09.2004 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.11.2004 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2004 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US3851619 (COFIELD E, et al) [X] 8-13 * column 2, line 55 - line 62 * * column 3, line 7 - line 10 * * column 5, line 9 - line 15 * * column 10, line 19 - line 28; figure 3 * [Y] 2,4,6,14-16; | [XY]GB1507454 (WIGGINS TEAPE LTD) [X] 1,3,5,7 * page 1, line 9 - line 13 * * page 5, line 27 - line 35; claims 1,2 * [Y] 2,4,6,14-16; | [X]US4705299 (HEDGCOTH VIRGIL [US], et al) [X] 8-13* column 1, line 54 - line 64; figures 1-3 * | Recherche internationale | [Y]US2538784 (KANTROWITZ MORRIS S, et al); | [A]US5009919 (VASSILIADES ANTHONY E [US]); | [X]US5087283 (DIXON MARVIN P [US], et al) |