EP1022489 - SYSTEME DE TRANSMISSION A RAPPORT CONTINU VARIABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FI | publié le 29.09.2004 [2004/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Garcia Benitez, Francisco de Asis Calle Monzon 42, 4o A 41012 Sevilla / ES | Pour tous les Etats désignés Gutierrez de Cepeda, Juan Juan Sebastian Elcano 4 E-41011 Sevilla / ES | Pour tous les Etats désignés Campillo Arrabal, Gonzalo Calle Ronda de Capuchinos, 4 41003 Sevilla / ES | Pour tous les Etats désignés Madronal Martinez, Pedro Calle P. Capuchinos, 6D 11405 Jerez de la Frontera / ES | [2000/30] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98942695.2 | 18.09.1998 | [2000/30] | WO1998ES00254 | Numéro de priorité, date | ES19970001972 | 19.09.1997 Format original publié: ES 9701972 | [2000/30] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9915812 | Date: | 01.04.1999 | Langue: | EN | [1999/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1022489 | Date: | 26.07.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1022489 | Date: | 10.04.2002 | Langue: | EN | [2002/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 01.04.1999 | Classification | IPC: | F16H29/16, F16H29/18, F16H37/08 | [2001/36] | CPC: |
F16H29/16 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/30] | F16H29/16, F16H29/18 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/30] | Titre | Allemand: | GETRIEBESYSTEM MIT KONTINUIERLICH VARIABLER ÜBERSETZUNG | [2000/30] | Anglais: | VARIABLE CONTINUOUS TRANSMISSION SYSTEM | [2000/30] | Français: | SYSTEME DE TRANSMISSION A RAPPORT CONTINU VARIABLE | [2000/30] | Entrée dans la phase régionale | 14.04.2000 | Traduction produite | 12.04.2000 | Taxe nationale de base payée | 12.04.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.04.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.04.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/30] | 28.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.08.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.09.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2001 | Taxe de délivrance payée | 21.11.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.04.2002 | BE | 10.04.2002 | CH | 10.04.2002 | FI | 10.04.2002 | GR | 10.04.2002 | LI | 10.04.2002 | NL | 10.04.2002 | DK | 10.07.2002 | PT | 10.07.2002 | SE | 10.07.2002 | IE | 18.09.2002 | LU | 18.09.2002 | CY | 30.09.2002 | [2004/40] |
Précédent [2004/39] | AT | 10.04.2002 | |
BE | 10.04.2002 | ||
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
LU | 18.09.2002 | ||
CY | 30.09.2002 | ||
Précédent [2004/10] | AT | 10.04.2002 | |
BE | 10.04.2002 | ||
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
CY | 30.09.2002 | ||
Précédent [2003/48] | AT | 10.04.2002 | |
BE | 10.04.2002 | ||
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
Précédent [2003/46] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
Précédent [2003/42] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
Précédent [2003/21] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/19] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/16] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/10] | AT | 10.04.2002 | |
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/09] | NL | 10.04.2002 | |
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2002/42] | SE | 10.07.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US1847040 (ERICH ROTH); | [A]FR806831 ; | [A]GB465110 (EDOUARD GOURMAIN); | [A]US3087355 (JUSTIN BASSEREAU ROGER JULES); | [A]US4983151 (PIRES PAUL B [US]); | [A]WO9506829 (AIMBRIDGE PTY LTD [AU], et al) |