EP0962745 - DISPOSITIF DE MESURE DE FORME TRIDIMENSIONNELLE ET GRAVEUR TRIDIMENSIONNEL UTILISANT CE DISPOSITIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.09.2003 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2003 | Demande réputée retirée | publié le 05.11.2003 [2003/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PETIO CO., LTD. Oodai Bldg. 6th Floor 9-5, Shinjuku 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 / JP | Pour tous les Etats désignés Kawamoto, Meitetsu 33-10, Eharacho 3-chome Nakano-ku Tokyo 165-0023 / JP | [N/P] |
Précédent [1999/49] | Pour tous les Etats désignés PETIO CO., LTD. Oodai Bldg. 6th Floor 9-5, Shinjuku 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Kawamoto, Meitetsu 33-10, Eharacho 3-chome Nakano-ku, Tokyo 165-0023 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KAWAMOTO, Meitetsu 33-10, Eharacho 3-chome Nakano-ku, Tokyo 165-0023 / JP | [1999/49] | Mandataire(s) | Leson, Thomas Johannes Alois TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/49] | Leson, Thomas Johannes Alois, Dipl.-Ing. Patentanwälte Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner, Bavariaring 4 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98944244.7 | 25.09.1998 | [1999/49] | WO1998JP04313 | Numéro de priorité, date | JP19970281066 | 30.09.1997 Format original publié: JP 28106697 | [1999/49] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9917076 | Date: | 08.04.1999 | Langue: | EN | [1999/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0962745 | Date: | 08.12.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.04.1999 | Classification | IPC: | G01B11/24, B24B17/06 | [1999/49] | CPC: |
G05B19/4097 (EP);
G01B11/24 (EP,KR);
G05B19/4207 (EP);
G05B2219/35164 (EP);
G05B2219/37048 (EP);
G05B2219/45212 (EP);
G05B2219/4702 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI [1999/49] | Titre | Allemand: | DREI-DIMENSIONALE FORMMESSUNGSVORRICHTUNG UND IHRE ANWENDUNG IN EINER DREI-DIMENSIONALGRAVIERUNGSEINRICHTUNG | [1999/49] | Anglais: | THREE-DIMENSIONAL SHAPE MEASUREMENT DEVICE AND THREE-DIMENSIONAL ENGRAVER USING THE MEASUREMENT DEVICE | [1999/49] | Français: | DISPOSITIF DE MESURE DE FORME TRIDIMENSIONNELLE ET GRAVEUR TRIDIMENSIONNEL UTILISANT CE DISPOSITIF | [1999/49] | Entrée dans la phase régionale | 06.05.1999 | Traduction produite | 06.05.1999 | Taxe nationale de base payée | 06.05.1999 | Taxe de recherche payée | 06.05.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.09.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.09.1999 | Requête en examen déposée [1999/49] | 01.04.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/45] | 03.06.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2002 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPS61162706 (HITACHI SHIPBUILDING ENG CO); | [A]JPH03138507 (KOBE STEEL LTD, et al); | [A]JPH03138508 (KOBE STEEL LTD, et al); | [A]JPH0442010 (KOBERUKO SHISUTEMU KK, et al) |