EP1031044 - APPAREIL ET PROCEDE D'ESSAI D'UNE DETERIORATION ELECTROCHIMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2005 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 20.08.2008 [2008/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LEM HEME LIMITED 1 Penketh Place West Pimbo Skelmersdale Lancs WN8 9QX / GB | [N/P] |
Précédent [2004/33] | Pour tous les Etats désignés LEM HEME LIMITED 1 Penketh Place West Pimbo Skelmersdale Lancs WN8 9QX / GB | ||
Précédent [2000/35] | Pour tous les Etats désignés Guardian Link Limited 57a Kings Road, Pownall Park Wilmslow, Cheshire SK9 5PW / GB | Inventeur(s) | 01 /
SCOTT, Nigel David 57a Kings Road, Pownall Park Wilmslow, Cheshire SK9 5PW / GB | 02 /
Wellstead, Peter Eric 14 Ley Hey Road Marple, Stockport SK6 6PO / GB | 03 /
Schooling, Steven Paul 88 Seaforth Gardens Stoneleigh Epson Surrey, KT19 0NP / GB | [2002/35] |
Précédent [2000/35] | 01 /
SCOTT, Nigel David 57a Kings Road, Pownall Park Wilmslow, Cheshire SK9 5PW / GB | Mandataire(s) | Ajello, Michael John, et al Harrison Goddard Foote 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | [N/P] |
Précédent [2008/34] | Ajello, Michael John, et al Harrison Goddard Foote Orlando House 11C Compstall Road Marple Bridge Stockport SK6 5HH / GB | ||
Précédent [2003/13] | Ajello, Michael John, et al Harrison, Goddard, Foote, 11c Compstall Road, Marple Bridge Stockport SK6 5HH / GB | ||
Précédent [2000/35] | Ajello, Michael John Urquhart-Dykes & Lord Greg's Buildings 1 Booth Street Manchester M2 4DU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98945414.5 | 02.10.1998 | [2000/35] | WO1998GB02949 | Numéro de priorité, date | GB19970020835 | 02.10.1997 Format original publié: GB 9720835 | [2000/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9918448 | Date: | 15.04.1999 | Langue: | EN | [1999/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1031044 | Date: | 30.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1031044 | Date: | 06.05.2004 | Langue: | EN | [2004/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.04.1999 | Classification | IPC: | G01R31/36 | [2000/35] | CPC: |
G01R31/389 (EP);
G01R31/3648 (EP);
G01R31/379 (EP);
G01R31/392 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/35] | Titre | Allemand: | ELEKTROCHEMISCHES VERSCHLECHTERUNGSPRÜFVERFAHREN UND VORRICHTUNG | [2000/35] | Anglais: | ELECTRO-CHEMICAL DETERIORATION TEST METHOD AND APPARATUS | [2000/35] | Français: | APPAREIL ET PROCEDE D'ESSAI D'UNE DETERIORATION ELECTROCHIMIQUE | [2000/35] | Entrée dans la phase régionale | 28.04.2000 | Taxe nationale de base payée | 28.04.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.04.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.04.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/35] | 16.12.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.08.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.09.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.2004 | Taxe de délivrance payée | 04.03.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.02.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2000 | 03   M06   Taxe payée le   31.03.2001 | 31.10.2001 | 04   M06   Taxe payée le   24.04.2002 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 06.05.2004 | CY | 06.05.2004 | FI | 06.05.2004 | IT | 06.05.2004 | LI | 06.05.2004 | NL | 06.05.2004 | DK | 06.08.2004 | GR | 06.08.2004 | SE | 06.08.2004 | ES | 17.08.2004 | LU | 02.10.2004 | IE | 04.10.2004 | PT | 06.10.2004 | MC | 31.10.2004 | [2008/16] |
Précédent [2007/18] | CH | 06.05.2004 | |
CY | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
NL | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
LU | 02.10.2004 | ||
IE | 04.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2006/13] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
NL | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
IE | 04.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2005/46] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
IE | 04.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2005/45] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2005/18] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2005/06] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2005/02] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2004/52] | CH | 06.05.2004 | |
LI | 06.05.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
Précédent [2004/51] | CH | 06.05.2004 | |
LI | 06.05.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3873911 (CHAMPLIN KEITH S) [A] 1-14; | [X]GB2175700 (SECR DEFENCE) [X] 1-6,8-12,14; | [X]US4697134 (BURKUM MERLIN E [US], et al) [X] 1-6,8-12,14; | [A]WO9322666 (BELL COMMUNICATIONS RES [US])[A] 1-14; | [X]US5598098 (CHAMPLIN KEITH S [US]) [X] 1-6,8-12,14 |