EP1018277 - RENVOI AUTOMATIQUE DES APPELS DANS UN SYSTEME DE TELECOMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.10.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PT | publié le 16.04.2008 [2008/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Précédent [2000/28] | Pour tous les Etats désignés Nokia Networks Oy Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
SALIN, Hannu-Pekka Vapaalantie 33 B FIN-01650 Vantaa / FI | [2000/28] | Mandataire(s) | Ruuskanen, Juha-Pekka, et al Page White & Farrer Runeberginkatu 5, 10th Fl 00100 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2002/42] | Ruuskanen, Juha-Pekka, et al Page White & Farrer Runeberginkatu 5, 10th Floor 00100 Helsinki / FI | ||
Précédent [2002/20] | (deleted) | ||
Précédent [2000/28] | Savela, Antti-Jussi, et al Patent Agency Compatent Ltd. Pitkänsillanranta 3 B 00530 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 98946485.4 | 24.09.1998 | [2000/28] | WO1998FI00758 | Numéro de priorité, date | FI19970003805 | 26.09.1997 Format original publié: FI 973805 | [2000/28] | Langue de dépôt | FI | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9917565 | Date: | 08.04.1999 | Langue: | EN | [1999/14] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1018277 | Date: | 12.07.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1018277 | Date: | 15.12.2004 | Langue: | EN | [2004/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 17.06.1999 | Classification | IPC: | H04Q7/22 | [2000/28] | CPC: |
H04W4/16 (EP,US);
H04W4/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/28] | Etats autorisant lextension | AL | 22.02.2000 | LT | 22.02.2000 | LV | 22.02.2000 | MK | 22.02.2000 | RO | 22.02.2000 | SI | 22.02.2000 | Titre | Allemand: | ANRUFWEITERLEITUNG IN EINEM TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2000/28] | Anglais: | CALL FORWARDING IN A TELECOMMUNICATION SYSTEM | [2000/28] | Français: | RENVOI AUTOMATIQUE DES APPELS DANS UN SYSTEME DE TELECOMMUNICATION | [2000/28] | Entrée dans la phase régionale | 24.09.1998 | Traduction produite | 22.02.2000 | Taxe nationale de base payée | 22.02.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.02.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.04.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 22.02.2000 | Requête en examen déposée [2000/28] | 22.01.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2004 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.12.2004 | BE | 15.12.2004 | CH | 15.12.2004 | FI | 15.12.2004 | IT | 15.12.2004 | LI | 15.12.2004 | DK | 15.03.2005 | GR | 15.03.2005 | SE | 15.03.2005 | ES | 26.03.2005 | PT | 15.05.2005 | [2008/16] |
Précédent [2007/18] | AT | 15.12.2004 | |
BE | 15.12.2004 | ||
CH | 15.12.2004 | ||
FI | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
DK | 15.03.2005 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
SE | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
Précédent [2006/12] | AT | 15.12.2004 | |
BE | 15.12.2004 | ||
CH | 15.12.2004 | ||
FI | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
DK | 15.03.2005 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
Précédent [2005/51] | AT | 15.12.2004 | |
BE | 15.12.2004 | ||
CH | 15.12.2004 | ||
FI | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
Précédent [2005/36] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
FI | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
Précédent [2005/26] | CH | 15.12.2004 | |
FI | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
Précédent [2005/25] | CH | 15.12.2004 | |
FI | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
Précédent [2005/24] | FI | 15.12.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9428670 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al); | [A]WO9727713 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) | [A] - COMMUNICATION '92, COMMUNICATION TECHNOLOGY SERVICES AND SYSTEMS, (Sydney), 20-22 October 1992, G.A. FINDLOW et al., "Modeling ISDN Supplementary Services Using Coloured Petri Nets", pages 37-41. |