Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
31.01.2003 | Retrait de la demande | publié le 19.03.2003 [2003/12] |
30.10.2002 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
15.06.2000 | Taxe annuelle | |
02.06.2000 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 19.07.2000 [2000/29] |
02.06.2000 | Requête en examen présentée | publié le 19.07.2000 [2000/29] |
30.05.2000 | Données PCT avant la publication européenne | |
17.05.2000 | Données PCT avant la publication européenne | |
03.05.2000 | Données PCT avant la publication européenne | |
28.04.2000 | Données PCT avant la publication européenne | |
28.04.2000 | Taxe annuelle | |
20.01.2000 | Données PCT avant la publication européenne | |
20.01.2000 | demande réputée retirée | |
08.12.1999 | demande réputée retirée | |
19.11.1999 | Données PCT avant la publication européenne | |
22.09.1999 | Données PCT avant la publication européenne | |
29.04.1999 | Données PCT avant la publication européenne | |
09.11.1998 | Données PCT avant la publication européenne |