EP1019759 - VERRE OPHTALMIQUE PLAT SYNTHETISE A PARTIR DE SES SPECIFICATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 31.01.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.01.2003 | Retrait de la demande | publié le 19.03.2003 [2003/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thieberger, Gil Hana Shenesh Street 22 36036 Kiryat Tivon / IL | [2000/29] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/29] | Mandataire(s) | Papaharalabus, Catherine C. Evretechnika - C. Papaharalabus Law Offices, 23 Analipseos Street 152 35 Vrilisia / GR | [N/P] |
Précédent [2000/29] | Papaharalabus, Catherine C. Evretechnika - C. Papaharalabus Law Offices, 23 Analipseos Street 152 35 Vrilisia / GR | Numéro de la demande, date de dépôt | 98946691.7 | 27.09.1998 | [2000/29] | WO1998IL00465 | Numéro de priorité, date | US19970060760P | 02.10.1997 Format original publié: US 60760 P | [2000/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9918457 | Date: | 15.04.1999 | Langue: | EN | [1999/15] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1019759 | Date: | 19.07.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 12.12.1999 | Classification | IPC: | G02B5/00 | [2000/29] | CPC: |
G02B5/1895 (EP);
G02B5/1876 (EP);
G02C7/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [2000/29] | Titre | Allemand: | AUF BASIS IHRER SPEZIFIKATIONEN HERGESTELLTE OPHTHALMISCHE LINSE | [2000/29] | Anglais: | FLAT OPHTHALMIC LENS SYNTHESIZED FROM ITS SPECIFICATIONS | [2000/29] | Français: | VERRE OPHTALMIQUE PLAT SYNTHETISE A PARTIR DE SES SPECIFICATIONS | [2000/29] | Entrée dans la phase régionale | 18.04.2000 | Taxe nationale de base payée | 18.04.2000 | Taxe de recherche payée | 18.04.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.04.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.04.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 18.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/29] | 15.01.2003 | Demande retirée par le demandeur [2003/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2002 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4070105 (MARZOUK MARZOUK YOUSSEF); | [X]US4340283 (COHEN ALLEN L); | [X]US4950057 (SHIRAYANAGI MORIYASU [JP]) |