EP1076562 - ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE GLUCOCORTICOIDE AUX FINS DU TRAITEMENT DE LA DEMENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 07.01.2009 [2009/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY 900 Welch Road, Suite 350 Palo Alto, CA 94304-1850 / US | [2006/07] |
Précédent [2001/08] | Pour tous les Etats désignés THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY 900 Welch Road, Suite 350 Palo Alto, CA 94304-1850 / US | Inventeur(s) | 01 /
SCHATZBERG, Alan, F. 10380 West Loyola Drive Los Altos, CA 94024 / US | 02 /
BELANOFF, Joseph, K. 1 Southgate Drive Woodside, CA 94062 / US | [2001/08] | Mandataire(s) | Brasnett, Adrian Hugh, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [2001/08] | Brasnett, Adrian Hugh, et al Mewburn Ellis York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98950912.0 | 05.10.1998 | [2001/08] | WO1998US20908 | Numéro de priorité, date | US19980085703P | 15.05.1998 Format original publié: US 85703 P | [2001/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9959596 | Date: | 25.11.1999 | Langue: | EN | [1999/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1076562 | Date: | 21.02.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.11.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1076562 | Date: | 15.02.2006 | Langue: | EN | [2006/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.11.1999 | Classification | IPC: | A61K31/565, A61P25/28 | [2005/31] | CPC: |
A61K31/569 (EP,US);
A61K31/565 (KR);
A61K31/00 (EP,US);
A61K31/567 (EP,US);
A61K31/575 (EP,US);
A61P25/28 (EP);
A61P43/00 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2001/08] | A61K31/565 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/08] | Titre | Allemand: | GLUCOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTEN ZUR BEHANDLUNG VON DEMENZ | [2001/08] | Anglais: | GLUCOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS FOR THE TREATMENT OF DEMENTIA | [2001/08] | Français: | ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE GLUCOCORTICOIDE AUX FINS DU TRAITEMENT DE LA DEMENCE | [2001/08] | Entrée dans la phase régionale | 12.11.2000 | Taxe nationale de base payée | 12.11.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.11.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.11.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.11.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/08] | 24.11.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.11.2005 | Taxe de délivrance payée | 30.11.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.11.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.02.2006 | BE | 15.02.2006 | CH | 15.02.2006 | CY | 15.02.2006 | FI | 15.02.2006 | LI | 15.02.2006 | DK | 15.05.2006 | SE | 15.05.2006 | GR | 16.05.2006 | ES | 26.05.2006 | PT | 17.07.2006 | IE | 05.10.2006 | LU | 05.10.2006 | MC | 31.10.2006 | [2009/02] |
Précédent [2008/36] | AT | 15.02.2006 | |
BE | 15.02.2006 | ||
CH | 15.02.2006 | ||
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
DK | 15.05.2006 | ||
SE | 15.05.2006 | ||
GR | 16.05.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
PT | 17.07.2006 | ||
IE | 05.10.2006 | ||
LU | 05.10.2006 | ||
MC | 31.10.2006 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 15.02.2006 | |
BE | 15.02.2006 | ||
CH | 15.02.2006 | ||
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
DK | 15.05.2006 | ||
SE | 15.05.2006 | ||
GR | 16.05.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
PT | 17.07.2006 | ||
IE | 05.10.2006 | ||
MC | 31.10.2006 | ||
Précédent [2008/16] | AT | 15.02.2006 | |
BE | 15.02.2006 | ||
CH | 15.02.2006 | ||
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
DK | 15.05.2006 | ||
SE | 15.05.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
PT | 17.07.2006 | ||
IE | 05.10.2006 | ||
MC | 31.10.2006 | ||
Précédent [2007/18] | AT | 15.02.2006 | |
BE | 15.02.2006 | ||
CH | 15.02.2006 | ||
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
DK | 15.05.2006 | ||
SE | 15.05.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
PT | 17.07.2006 | ||
Précédent [2007/02] | AT | 15.02.2006 | |
CH | 15.02.2006 | ||
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
DK | 15.05.2006 | ||
SE | 15.05.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
Précédent [2006/46] | AT | 15.02.2006 | |
CH | 15.02.2006 | ||
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
SE | 15.05.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
Précédent [2006/43] | AT | 15.02.2006 | |
CH | 15.02.2006 | ||
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
Précédent [2006/42] | CH | 15.02.2006 | |
FI | 15.02.2006 | ||
LI | 15.02.2006 | ||
ES | 26.05.2006 | ||
Précédent [2006/36] | FI | 15.02.2006 | |
ES | 26.05.2006 | ||
Précédent [2006/34] | ES | 26.05.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [X] - BEHL ET AL, "protection against oxidative stress-induced neuronal cell death. A novel role for RU486", EUR. J. NEUROSCI., (1997), vol. 9, no. 5, pages 912 - 920, XP002089800 [X] 1-8 * abstract * | [X] - TALMI ET AL, "chronic RU486 treatment reduces age-related alterations of mouse hippocampal function", NEUROBIOLOGY OF AGING, (1996), vol. 17, no. 1, pages 9 - 14, XP002089801 [X] 1-8 * page 13, column R, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0197-4580(95)00094-1 | [A] - TUOR U.I., "glucocorticoids and the prevention of hypoxic-ischemic brain damage", NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS, (1997), vol. 21, no. 2, pages 175 - 179, XP002089802 [A] 1-23 * page 179, column L - column R * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0149-7634(96)00007-3 | [A] - BIRGE ET AL, "is there a role for estrogen replacement therapy in the prevention and treatment of dementia?", J. OF THE AM. GERIATRICS SOC., (1996), vol. 44, no. 7, pages 865 - 870, XP002089803 [A] 1-8 * page 865, column R, line 5 - line 9 * |