EP1022949 - COMPOSITIONS SYNERGIQUES COMPRENANT UNE OXATHIAZINE ET UN BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE-S,S-DIOXYDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.01.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.01.2003 | Demande réputée retirée | publié le 19.03.2003 [2003/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | Pour tous les Etats désignés BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [N/P] |
Précédent [2000/31] | Pour tous les Etats désignés JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | ||
Pour tous les Etats désignés BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | Inventeur(s) | 01 /
DE WITTE, Ludo, Antoinnette Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | 02 /
VALCKE, Alex, Raymond, Albert Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | 03 /
VAN DER FLAAS, Mark, Arthur, Josepha Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | 04 /
WILLEMS, Willy, Modest, Louisa Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | [2000/31] | Mandataire(s) | Quaghebeur, Luc, et al Johnson & Johnson Patent Law Department Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | [N/P] |
Précédent [2000/31] | Quaghebeur, Luc, et al Janssen Pharmaceutica N.V., Patent Department, Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98952706.4 | 07.10.1998 | [2000/31] | WO1998EP06495 | Numéro de priorité, date | EP19970203227 | 15.10.1997 Format original publié: EP 97203227 | [2000/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9918795 | Date: | 22.04.1999 | Langue: | EN | [1999/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1022949 | Date: | 02.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.04.1999 | Classification | IPC: | A01N43/88, B27K3/50, // A01N43:88, A01N43:12 | [2000/31] | CPC: |
A01N43/88 (EP,KR,US);
A01N43/12 (KR)
| C-Set: |
A01N43/88, A01N2300/00 (US,EP);
A01N43/88, A01N43/12 (EP,US) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/31] | Titre | Allemand: | SYNERGISTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN EINES OXATHIAZINS UND EINES BENZOTHIOPHEN-2-CARBOXAMID-SS-DIOXIDS | [2000/31] | Anglais: | SYNERGISTIC COMPOSITIONS COMPRISING AN OXATHIAZINE AND A BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE-S,S-DIOXIDE | [2000/31] | Français: | COMPOSITIONS SYNERGIQUES COMPRENANT UNE OXATHIAZINE ET UN BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE-S,S-DIOXYDE | [2000/31] | Entrée dans la phase régionale | 15.05.2000 | Taxe nationale de base payée | 15.05.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.05.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.01.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/31] | 29.04.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.09.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/12] | 17.10.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2002 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4569690 (BROUWER WALTER G [CA], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | [DA]EP0512349 (BAYER AG [DE]) [DA] 1-10 * page 3, line 1 - line 38 * * page 10, line 41 - line 56 ** page 17; example 37 *; | [DA]WO9506043 (UNIROYAL CHEM CO INC [US], et al) [DA] 1-10 * page 1, line 10 - line 22 * * page 24; example 87 *; | [DA]WO9505739 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV [BE], et al) [DA] 1-10 * page 1, line 7 - page 2, line 9 * * page 8, line 2 - line 36 *; | [A]WO9506091 (BAYER AG [DE], et al) [A] 1-10 * page 1, line 3 - line 7 * * page 3, line 1 - page 15, line 9 *; | [A]DE19548873 (BAYER AG [DE]) [A] 1-10 * page 2, line 28 - line 33 * * page 3, line 36 - line 37 * * claim 5 * |