EP1024811 - NOUVEAUX DERIVES DE BENZODIAZEPINE S'UTILISANT COMME AGENTS ANTI-ARYTHMISANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.06.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.06.2003 | Demande réputée retirée | publié le 13.08.2003 [2003/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065 / US | [N/P] |
Précédent [2000/32] | Pour tous les Etats désignés MERCK & CO., INC. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065 / US | Inventeur(s) | 01 /
LIVERTON, Nigel, J. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 02 /
BUTCHER, John, W. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 03 /
CLAREMON, David, A. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 04 /
SELNICK, Harold, G. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | [2000/32] | Mandataire(s) | Hiscock, Ian James, et al European Patent Department, Merck & Co., Inc., Terlings Park, Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Précédent [2000/32] | Hiscock, Ian James, et al European Patent Department, Merck & Co., Inc., Terlings Park, Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98953453.2 | 13.10.1998 | [2000/32] | WO1998US21597 | Numéro de priorité, date | US19970062833P | 17.10.1997 Format original publié: US 62833 P | GB19980006686 | 27.03.1998 Format original publié: GB 9806686 | [2000/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9920281 | Date: | 29.04.1999 | Langue: | EN | [1999/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1024811 | Date: | 09.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 29.04.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.09.2002 | Classification | IPC: | A61K31/55, C07D243/24 | [2000/32] | CPC: |
C07D243/14 (EP);
A61P9/06 (EP);
C07D243/24 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [2000/32] | Etats autorisant lextension | AL | 17.05.2000 | LT | 17.05.2000 | LV | 17.05.2000 | MK | 17.05.2000 | RO | 17.05.2000 | SI | 17.05.2000 | Titre | Allemand: | NEUE BENZODIAZEPINDERIVATE ALS ANTIARRHYTHMISCHE MITTEL | [2000/32] | Anglais: | NOVEL BENZODIAZEPINE DERIVATIVES AS ANTIARRHYTHMIC AGENTS | [2000/32] | Français: | NOUVEAUX DERIVES DE BENZODIAZEPINE S'UTILISANT COMME AGENTS ANTI-ARYTHMISANTS | [2000/32] | Entrée dans la phase régionale | 17.05.2000 | Taxe nationale de base payée | 17.05.2000 | Taxe de recherche payée | 17.05.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.05.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.04.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 17.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/32] | 10.12.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/33] | 29.01.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2002 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [YP]US5817658 (SIEGL PETER K S [US], et al); | [YP]WO9748686 (MERCK & CO INC [US], et al); | [YP]US5776930 (LYNCH JR JOSEPH J [US], et al); | [Y]US5633251 (CLAREMON DAVID A [US], et al); | [Y]US5597818 (SANGUINETTI MICHAEL C [US], et al); | [Y]US5426185 (BALDWIN JOHN J [US], et al); | [Y]US5004741 (EVANS BEN E [US], et al); | [Y]US4994258 (BURNS H DONALD [US], et al); | [Y]US4628084 (BOCK MARK G [US], et al) | [YP] - SELNICK H G, ET AL., "CLASS III ANTIARRHYTHMIC ACTIVITY IN VIVO BY SELECTIVE BLOCKADE OF THE SLOWLY ACTIVATING CARDIAC DELAYED RECTIFIER POTASSIUM CURRENT IKS BY (R)-2-(2,4-TRIFLUOROMETHYL)-N-¬2-OXO-5-PHENYL- 1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-2,3-DIHYDRO-1H-BENZO¬E3⁄4¬1,43⁄4DIAZEPIN-3-YL3⁄4ACETAMIDE", Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society, US, US, (19971107), vol. 40, no. 23, doi:10.1021/jm970517u, ISSN 0022-2623, pages 3865 - 3868, XP002916243 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm970517u | [Y] - TOKARSKI J S, HOPFINGER A J, "THREE-DIMENSIONAL MOLECULAR SHAPE ANALYSIS-QUANTITATIVE STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP OF A SERIES OF CHOLECYSTOKININ-A RECEPTOR ANTAGONISTS", Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society, US, US, (19941014), vol. 37, no. 21, doi:10.1021/jm00047a021, ISSN 0022-2623, pages 3639 - 3654, XP002916244 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00047a021 | [Y] - BUREAU R, RAULT S, ROBBA M, "COMPARATIVE MOLECULAR FIELD ANALYSIS OF CCK-B ANTAGONISTS", EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., EDITIONS SCIENTIFIQUE ELSEVIER, PARIS., FR, FR, (19940101), vol. 29, no. 06, doi:10.1016/0223-5234(94)90076-0, ISSN 0223-5234, pages 487 - 494, XP002916245 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0223-5234(94)90076-0 |