EP1047761 - COMPOSITIONS DE NETTOYAGE DE SURFACES DURES, COMPRENANT DES TENSIOACTIFS RAMIFIES A CHAINE MOYENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.10.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.10.2002 | Demande réputée retirée | publié le 27.11.2002 [2002/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Précédent [2000/44] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Inventeur(s) | 01 /
VINSON, Phillip, Kyle 5803 Windermere Lane Fairfield, OH 45014 / US | 02 /
CRIPE, Thomas, Anthony 599 Three Chimneys Lane Loveland, OH 45140-7345 / US | 03 /
MORELLI, Joseph, Paul 541 Howell Street Cincinnati, OH 45220 / US | 04 /
STIDHAM, Robert, Emerson 20377 Georgetown Road Lawrenceburg, IN 47025 / US | 05 /
CONNOR, Daniel, Stedman 9217 Sagemeadow Drive Cincinnati, OH 45251 / US | [2000/44] | Mandataire(s) | Engisch, Gautier, et al NV Procter & Gamble Services Company SA IP Patent Department Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever / BE | [N/P] |
Précédent [2000/44] | Engisch, Gautier, et al BVBA Procter & Gamble Europe SPRL, Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98953461.5 | 14.10.1998 | [2000/44] | WO1998US21615 | Numéro de priorité, date | US19970061970P | 14.10.1997 Format original publié: US 61970 P | [2000/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9919448 | Date: | 22.04.1999 | Langue: | EN | [1999/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1047761 | Date: | 02.11.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.04.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.04.1999 | Classification | IPC: | C11D3/37, C11D3/00, C11D17/04, C11D1/83, C11D1/94 | [2000/44] | CPC: |
C11D1/10 (EP);
C11D1/37 (EP);
C11D1/825 (EP);
C11D1/83 (EP);
C11D1/94 (EP);
C11D17/041 (EP);
C11D3/0036 (EP);
C11D3/2068 (EP);
C11D3/3776 (EP);
C11D1/72 (EP);
C11D1/721 (EP);
C11D1/88 (EP);
C11D1/90 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [2000/44] | Titre | Allemand: | SEITENKETTIGE TENSIDE ENTHALTENDE SPÜLWASCHMITTELZUSAMMENSETZUNGEN FÜR HARTE OBERFLÄCHEN | [2000/44] | Anglais: | HARD SURFACE CLEANING COMPOSITIONS COMPRISING MID-CHAIN BRANCHED SURFACTANTS | [2000/44] | Français: | COMPOSITIONS DE NETTOYAGE DE SURFACES DURES, COMPRENANT DES TENSIOACTIFS RAMIFIES A CHAINE MOYENNE | [2000/44] | Entrée dans la phase régionale | 25.07.2000 | Taxe nationale de base payée | 25.07.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.07.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.04.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.07.2000 | Requête en examen déposée [2000/44] | 01.05.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/48] | 05.06.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 29.06.2000 | AT   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | BE   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | CH   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | DE   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | DK   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | ES   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | FI   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | FR   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | GB   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | GR   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | IE   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | IT   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | LU   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | NL   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | PT   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | 29.06.2000 | SE   M01   Taxe payée le   25.07.2000 | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 29.06.2000 | M01   Taxe payée le   25.07.2000 | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2001 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [PA]WO9738956 (CONNOR DANIEL STEDMAN ;PROCTER & GAMBLE (US)) [PA] 3,10,11 * page 2, line 31 - page 3, line 13; example III; claims 1-8 * * page 6, line 26 - line 31 * * page 7, line 29 - line 34 *; | [PA]EP0859045 (PROCTER & GAMBLE) [PA] 1,2 * examples A,B,J; claims 1,4,16 *; | [AD]WO9701521 (SASTECH PTY LTD ;SASOL CHEMICALS EUROP LTD (GB); BETTS MARK JUSTIN) [AD] 1,10,11 * example 13 *; | [A]WO9604358 (PROCTER & GAMBLE) [A] 5,12,13 * example IV; claims 1-11 *; | [A]WO9729084 (PROCTER & GAMBLE) [A] 4 * claims 1-7 *; | [A]EP0357496 (COLGATE PALMOLIVE CO) [A] 8 * page 3, line 31 - line 41; claim - *; | [PA]WO9811813 (PROCTER & GAMBLE) [PA] 8 * page 19, paragraph 3 - page 20, paragraph 2 * | [AD] - VARADARJA R ET AL, "RELATIONSHIPS BETWEEN DYNAMIC CONTACT ANGLE AND DYNAMIC SURFACE TENSION PROPERTIES FOR LIANER AND BRANCHED ETHOXYLATE, ETHOXYSULFATE, AND SULFATE SURFACTANTS", JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, (199112), vol. 147, no. 2, pages 403 - 406, XP000602370 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(91)90173-6 | [AD] - VARADARAJ R ET AL, "RELATIONSHIP BETWEEN FUNDAMENTAL INTERFACIAL PROPERTIES AND FOAMING IN LINEAR AND BRANCED SULFATE, ETHOXYSULFATE, AND ETHOXYLATE SURFACTANTS", JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, (199011), vol. 140, no. 1, pages 31 - 34, XP002036586 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(90)90317-H |