EP0950008 - MACHINE ROTATIVE ET PROCEDE PERMETTANT DE RETIRER LE CABLE D'UNE BALLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.08.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.02.2003 [2003/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LAMB-GRAYS HARBOR CO. Blaine and Firman Streets, P.O. Box 359 Hoquiam Washington 98550-0359 / US | [N/P] |
Précédent [1999/42] | Pour tous les Etats désignés LAMB-GRAYS HARBOR CO. Blaine and Firman Streets, P.O. Box 359 Hoquiam, Washington 98550-0359 / US | Inventeur(s) | 01 /
MERRILL, Stanley, R. 222 Ocean Beach Road Hoquiam, WA 98550 / US | 02 /
HAWLEY, Michael, E. 525 Westhill Avenue Beaconsfield, Quebec H9W 2G5 / CA | 03 /
DALIETOS, Paul Apartment 1825, 2827 Windsor Lane S.W. Tumwater, WA 98512 / US | [1999/42] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/42] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98953789.9 | 21.10.1998 | [1999/42] | WO1998US22191 | Numéro de priorité, date | US19970962226 | 31.10.1997 Format original publié: US 962226 | [1999/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9922992 | Date: | 14.05.1999 | Langue: | EN | [1999/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0950008 | Date: | 20.10.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.05.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0950008 | Date: | 04.10.2001 | Langue: | EN | [2001/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.05.1999 | Classification | IPC: | B65B69/00 | [1999/42] | CPC: |
B65B69/0025 (EP,US);
Y10S83/909 (EP,US);
Y10T29/49821 (EP,US);
Y10T29/5139 (EP,US);
Y10T29/5148 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT [1999/42] | Titre | Allemand: | DREHBARE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON DRÄHTEN EINES BALLENS | [1999/42] | Anglais: | ROTATABLE APPARATUS AND METHOD FOR REMOVING WIRE FROM A BALE | [1999/42] | Français: | MACHINE ROTATIVE ET PROCEDE PERMETTANT DE RETIRER LE CABLE D'UNE BALLE | [1999/42] | Entrée dans la phase régionale | 19.05.1999 | Taxe nationale de base payée | 19.05.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.05.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.05.1999 | Requête en examen déposée [1999/42] | 19.05.1999 | Requête en examen accéléré déposée | 03.03.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.03.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 05.07.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.10.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.03.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 13.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP01103461.8 / EP1103469 | Opposition(s) | 05.07.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 04.10.2001 | [2003/09] | Citations: | Recherche | [A]EP0251414 (UITERT SPEC MASCHF VAN [NL]) [A] 1,6,14* column 4, line 16 - column 7, line 44; figure - *; | [YA]EP0281942 (B & G FOERDERTECHNIK GMBH [DE]) [Y] 14,16 * column 5, line 36 - column 8, line 32; figure - * [A] 1,2,10,11; | [Y]WO9213768 (SUNDS DEFIBRATOR IND AB [SE]) [Y] 14,16 * page 2, line 24 - page 5, line 26; figure - *; | [A]WO9317916 (JP PROJEKTTEKNIK AB [SE]) [A] 1,6,11,14 * page 2, line 26 - page 4, line 26; figure -; claim - * | Recherche internationale | [A]EP0251414 (UITERT SPEC MASCHF VAN [NL]) [A] 1,6,14* column 4, line 16 - column 7, line 44; figure - *; | [YA]EP0281942 (B & G FOERDERTECHNIK GMBH [DE]) [Y] 14,16 * column 5, line 36 - column 8, line 32; figure - * [A] 1,2,10,11; | [Y]WO9213768 (SUNDS DEFIBRATOR IND AB [SE]) [Y] 14,16 * page 2, line 24 - page 5, line 26; figure - *; | [A]WO9317916 (JP PROJEKTTEKNIK AB [SE]) [A] 1,6,11,14 * page 2, line 26 - page 4, line 26; figure -; claim - * |