EP1044052 - FILTRE MUNI D'UNE BUSE DE NETTOYAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.04.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.04.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.06.2005 [2005/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Simatek A/S Stationsvej 3 4490 Jerslev S. / DK | [2000/42] | Inventeur(s) | 01 /
JENSEN, Arne, Gronbaek Bakkendrupvej 38 DK-4480 St. Fuglede / DK | 02 /
CHRISTENSEN, Keld Hybenvej 19 DK-4291 Ruds Vedby / DK | [2000/42] | Mandataire(s) | Sundien, Thomas, et al Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | [N/P] |
Précédent [2000/42] | Sundien, Thomas, et al Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 98954242.8 | 10.11.1998 | [2000/42] | WO1998DK00483 | Numéro de priorité, date | DK19230000974 | 10.11.1997 Format original publié: DK 97423 | [2000/42] | Langue de dépôt | DA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9924146 | Date: | 20.05.1999 | Langue: | EN | [1999/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1044052 | Date: | 18.10.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.05.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1044052 | Date: | 16.06.2004 | Langue: | EN | [2004/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 20.05.1999 | Classification | IPC: | B01D46/04 | [2000/42] | CPC: |
B01D46/04 (EP,US);
B01D46/0005 (EP,US);
B01D46/2411 (EP,US);
B01D46/4272 (EP,US);
B01D46/71 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, DK, FR, GB, IE, SE [2000/42] | Titre | Allemand: | FILTER MIT REINIGUNGSDÜSE | [2000/42] | Anglais: | A FILTER HAVING A CLEANING NOZZLE | [2000/42] | Français: | FILTRE MUNI D'UNE BUSE DE NETTOYAGE | [2000/42] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.1998 | Traduction produite | 08.05.2000 | Taxe nationale de base payée | 08.05.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.06.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 08.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/42] | 05.12.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.03.2004 | Taxe de délivrance payée | 31.03.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0719577 (INTENSIV FILTER GMBH [DE]) |