EP1030565 - SYSTEME DE DISTRIBUTION A BASE DE DISPERSION D'EMULSIFIANT DANS UNE SOLUTION AQUEUSE DE SUCRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.11.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.11.2002 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2003 [2003/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DANISCO A/S Langebrogade 1, P.O. Box 17 1001 Copenhagen K. / DK | [N/P] |
Précédent [2000/35] | Pour tous les Etats désignés DANISCO A/S Langebrogade 1, P.O. Box 17 1001 Copenhagen K. / DK | Inventeur(s) | 01 /
DOUCET, Jim 16617 W. 143rd Terrace Olathe, KS 66062 / US | [2000/35] | Mandataire(s) | Harding, Charles Thomas D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2000/35] | Harding, Charles Thomas D. Young & Co. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98954655.1 | 12.11.1998 | [2000/35] | WO1998IB01882 | Numéro de priorité, date | US19970970475 | 14.11.1997 Format original publié: US 970475 | US19980157081 | 18.09.1998 Format original publié: US 157081 | [2000/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9925207 | Date: | 27.05.1999 | Langue: | EN | [1999/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1030565 | Date: | 30.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.05.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.05.1999 | Classification | IPC: | A23L1/035, A23L1/09, A21D2/18, A21D2/16, A23P1/04, A23L1/22 | [2000/35] | CPC: |
A21D2/181 (EP);
A21D2/16 (EP);
A23C13/14 (EP);
A23D7/0053 (EP);
A23D7/0056 (EP);
A23D7/015 (EP);
A23L13/426 (EP);
A23L13/428 (EP);
A23L27/30 (EP);
A23L27/80 (EP);
A23L29/10 (EP);
A23L29/37 (EP);
A23P10/35 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/35] | Titre | Allemand: | ABGABESYSTEME AUF BASIS VON EINER DISPERSION VON EINEM EMULGATOR IN EINER WÄSSRIGEN ZUCKERLÖSUNG | [2000/35] | Anglais: | DELIVERY SYSTEM BASED ON A DISPERSION OF AN EMULSIFIER IN AN AQUEOUS SOLUTION OF SUGAR | [2000/35] | Français: | SYSTEME DE DISTRIBUTION A BASE DE DISPERSION D'EMULSIFIANT DANS UNE SOLUTION AQUEUSE DE SUCRE | [2000/35] | Entrée dans la phase régionale | 19.05.2000 | Taxe nationale de base payée | 19.05.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.05.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.06.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 19.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/35] | 01.06.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/01] | 23.07.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2001 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4317839 (MITCHELL WILLIAM A, et al) [X] 1-4,7,9,10,25,33 * column 2, line 20 - column 3, line 15 * * column 5, line 16 - column 6, line 32 * * column 6, line 60 - line 68 *; | [X]US3479189 (VRANG CARL, et al) [X] 1-3,6-18,22,24,26-33 * column 3, line 14 - column 4, line 23 * * column 6, line 44 - line 66 * * column 7, line 5 - line 24 *; | [X]US4168323 (INAMINE SHIGEO, et al) [X] 1-3,7-9,11,25,33 * column 1X, line 50 - column 2, line 62 * * column 3, line 1 - line 11 * * examples 6,9,21 *; | [X]US4242364 (BOURNE RICHARD G [US], et al) [X] 1-3,7-18,22,23,25-29,31,33 * column 3, line 1 - column 8, line 2 *; | [X]US4835002 (WOLF PETER A [US], et al) [X] 1-3,6-33 * column 2, line 25 - column 8, line 55 * * column 11, line 4 - column 13, line 40 *; | [X]EP0659347 (SAN EI GEN FFI INC [JP]) [X] 1-3,7,8,10,11,25,26,33 * page 2, line 36 - line 52 * * page 3, line 20 - page 4, line 53; example - *; | [X]US4293572 (SILVA ROY, et al) [X] 1-3,6-27,31,33 * column 6, line 25 - column 9, line 18 * * example - *; | [X]GB1416188 (GEN FOODS CORP) [X] 1-3,7-18,25-29,31,33 * page 2, line 126 - page 3, line 31 * * page 3, line 121 - page 4, line 25 * * page 4, line 75 - line 107 * * examples I,VIII,,X, *; | [X]US3936391 (GABBY JOHN LESTER, et al) [X] 1,12,25-27,31,33 * claim 1 *; | [X]FR1386841 (LEYBOLD HOCHVAKUUM ANLAGEN) [X] 1,6-18,25-29,31,33 * the whole document *; | [XP]EP0815730 (RIKEN VITAMIN CO [JP]) [XP] 1,6-18,25-27,31,33 * page 2, line 15 - line 20 * * page 3, line 38 - line 47 * |