EP1062795 - PROCEDE D'EMISSION D'UN ACCUSE DE RECEPTION A DESTINATION D'UN ABONNE A [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.10.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.10.2008 | Demande réputée retirée | publié le 19.11.2008 [2008/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Précédent [2000/52] | Pour tous les Etats désignés Nokia Networks Oy Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
KANERVA, Mikko Kaarnatie 1 F 58 FIN-00410 Helsinki / FI | [2000/52] | Mandataire(s) | Holmström, Stefan Mikael, et al Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2000/52] | Holmström, Stefan Mikael, et al Oy Kolster Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 98955603.0 | 16.11.1998 | [2000/52] | WO1998FI00897 | Numéro de priorité, date | FI19970004260 | 17.11.1997 Format original publié: FI 974260 | [2000/52] | Langue de dépôt | FI | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9927699 | Date: | 03.06.1999 | Langue: | EN | [1999/22] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1062795 | Date: | 27.12.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.06.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 29.07.1999 | Classification | IPC: | H04M3/50, H04M3/42 | [2000/52] | CPC: |
H04Q11/0457 (EP,US);
H04M3/42 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/52] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINER BESTÄTIGUNG ZU EINEM A-TEILNEHMER | [2000/52] | Anglais: | METHOD OF TRANSMITTING AN ACKNOWLEDGEMENT TO AN A-SUBSCRIBER | [2000/52] | Français: | PROCEDE D'EMISSION D'UN ACCUSE DE RECEPTION A DESTINATION D'UN ABONNE A | [2000/52] | Entrée dans la phase régionale | 16.11.1998 | Traduction produite | 08.05.2000 | Taxe nationale de base payée | 08.05.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.06.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 08.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/52] | 30.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.05.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/47] | 06.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.07.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2007 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0434239 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | [X]US5680447 (DIAMOND ROBERT L [US], et al); | [A]EP0802661 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) |