EP1027751 - CIRCUITS INTEGRES MONOLITHIQUES HYPERFREQUENCE A COMMANDE NUMERIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.12.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.12.2009 | Demande réputée retirée | publié le 13.01.2010 [2010/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RAYTHEON COMPANY 870 Winter Street Waltham MA 02451-1449 / US | [N/P] |
Précédent [2004/16] | Pour tous les Etats désignés Raytheon Company 870 Winter Street Waltham, Massachusetts 02451-1449 / US | ||
Précédent [2000/33] | Pour tous les Etats désignés RAYTHEON COMPANY 141 Spring Street Lexington, Massachusetts 02173 / US | Inventeur(s) | 01 /
SMITH, Irl, W. 537 Hayward Mill Road Concord, MA 01742 / US | [2000/33] | Mandataire(s) | Jackson, David Spence Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2000/33] | Jackson, David Spence REDDIE & GROSE 16, Theobalds Road London, WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98956504.9 | 03.11.1998 | [2000/33] | WO1998US23367 | Numéro de priorité, date | US19970963453 | 03.11.1997 Format original publié: US 963453 | US19970963562 | 03.11.1997 Format original publié: US 963562 | [2000/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9923717 | Date: | 14.05.1999 | Langue: | EN | [1999/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1027751 | Date: | 16.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.05.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 14.05.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.11.2008 | Classification | IPC: | H01Q21/00, H01P1/15 | [2007/42] | CPC: |
H01Q21/0025 (EP)
|
Précédent IPC [2000/33] | H01Q3/22, H01Q3/24, H01Q3/26 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2000/33] | Titre | Allemand: | DIGITAL GESTEUERTE MONOLITHISCH INTEGRIERTE MIKROWELLENSCHALTUNGEN | [2000/33] | Anglais: | DIGITALLY CONTROLLED MONOLITHIC MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS | [2000/33] | Français: | CIRCUITS INTEGRES MONOLITHIQUES HYPERFREQUENCE A COMMANDE NUMERIQUE | [2000/33] | Entrée dans la phase régionale | 01.06.2000 | Taxe nationale de base payée | 01.06.2000 | Taxe de recherche payée | 01.06.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.06.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.06.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 01.06.2000 | Requête en examen déposée [2000/33] | 16.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.07.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/02] | 31.08.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 17.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 17.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 22.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 24.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5585288 (DAVIS SUSAN E ET AL) [X] 1-15 * the whole document *; | [Y]US5412414 (AST HARRY C ET AL) [Y] 1,4,5,7,10,11 * column 5, line 30 - column 8, line 23 * * column 14, line 51 - column 15, line 37 * * column 16, line 19 - line 53 * * figures 1,4-9 * * abstract *; | [XY]US4638190 (CHEN YOUNG K ET AL) [X] 6,12,15 * column 8, line 6 - column 9, line 68 * * figures 4,5a,5b * * abstract * [Y] 1,4,5,7,10,11; | [X]US4967201 (RICH III EDWARD L) [X] 1,2,5,7,12 * column 3, line 35 - column 5, line 3 * * figures 1,6 * * abstract *; | [X]US5093667 (ANDRICOS CONSTANTINE) [X] 1,6,12,15 * column 5, line 41 - column 6, line 48 * * column 9, line 16 - column 11, line 34 * * column 20, line 10 - line 33 * * figures 2,7-9,21 * * abstract * | Recherche internationale | [Y]US5412414 ; | [Y]US4945360 ; | [Y]US4967201 ; | [Y]US5093667 |