EP1016199 - STATOR POUR MOTEUR ELECTRIQUE, NOTAMMENT POUR MOTEUR A COURANT CONTINU SANS BALAIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 15.07.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 16.04.2008 [2008/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TRW Automotive Electronics & Components GmbH & Co. KG Industriestrasse 2-8 78315 Radolfzell / DE | [N/P] |
Précédent [2000/27] | Pour tous les Etats désignés TRW Automotive Electronics & Components GmbH & Co. KG Industriestrasse 2-8 78315 Radolfzell / DE | Inventeur(s) | 01 /
MÜLLER, Jürgen Kasernenstrasse 51 D-78315 Radolfzell / DE | 02 /
PETER, Cornelius Traubenweg 3 D-77815 Brühl / DE | 03 /
WILKENDORF, Hardy Hinterm Forsthaus 6 D-88696 Owingen / DE | [2000/27] | Mandataire(s) | Eder, Thomas Eder Schieschke & Partner mbB Patentanwälte Elisabethstrasse 34/II 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/27] | Eder, Thomas (DE) Eder & Schieschke Patentanwälte, Elisabethstrasse 34/II 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98956772.2 | 15.09.1998 | [2000/27] | WO1998DE02738 | Numéro de priorité, date | DE19971040938 | 17.09.1997 Format original publié: DE 19740938 | [2000/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9914841 | Date: | 25.03.1999 | Langue: | DE | [1999/12] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1016199 | Date: | 05.07.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 25.03.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1016199 | Date: | 14.11.2001 | Langue: | DE | [2001/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.05.1999 | Classification | IPC: | H02K29/00, H02K3/52 | [2000/27] | CPC: |
H02K11/33 (EP);
H02K15/02 (KR);
H02K3/522 (EP);
H02K2203/03 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, SE [2000/27] | Titre | Allemand: | STATOR FÜR EINEN ELEKTROMOTOR, INSBESONDERE BÜRSTENLOSEN GLEICHSTROMMOTOR | [2000/27] | Anglais: | STATOR FOR AN ELECTRIC MOTOR, INCLUDING FOR A BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR | [2000/27] | Français: | STATOR POUR MOTEUR ELECTRIQUE, NOTAMMENT POUR MOTEUR A COURANT CONTINU SANS BALAIS | [2000/27] | Entrée dans la phase régionale | 24.01.2000 | Taxe nationale de base payée | 24.01.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.01.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.04.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.01.2000 | Requête en examen déposée [2000/27] | 07.03.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.04.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 29.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
26.07.2002
25.09.2002
ADMISSIBLE ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen / DE Mandataire de l'opposant Dr. Solf & Zapf Patent- und Rechtsanwalts PartG mbB Candidplatz 15 81543 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/22] | |||
Opposant(s) | 01
26.07.2002
25.09.2002
ADMISSIBLE ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen / DE Mandataire de l'opposant Patentanwälte Dr. Solf & Zapf Candidplatz 15 81543 München / DE | ||
Précédent [2002/38] | |||
Opposant(s) | 01
26.07.2002
ebm Werke GmbH & Co. KG Postfach 1161 74671 Mulfingen / DE Mandataire de l'opposant Patentanwälte Dr. Solf & Zapf Candidplatz 15 81543 München / DE | 30.09.2002 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 30.01.2003 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 29.03.2005 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 08.04.2005 | Effet juridique de la révocation du brevet [2005/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 14.11.2001 | SE | 14.02.2002 | ES | 30.05.2002 | [2008/16] |
Précédent [2004/04] | SE | 14.02.2002 | |
ES | 30.05.2002 | ||
Précédent [2002/27] | SE | 14.02.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0064105 (AMP INC [US]) [A] * abstract *; | [A]JPH07107724 ; | [A]JPH08126238 ; | [A]US5175458 (LEMMER JEROME J [US], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19950831), vol. 095, no. 007, & JP07107724 A 19950421 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960930), vol. 096, no. 009, & JP08126238 A 19960517 (MITSUMI ELECTRIC CO LTD) |