EP1027783 - PROCEDES ET DISPOSITIF POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE INTERFACE RADIO DANS UN SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.12.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.01.2004 [2004/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/33] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
RITTER, Gerhard Mühlweg 1 D-86943 Thaining / DE | [2000/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98959741.4 | 19.10.1998 | [2000/33] | WO1998DE03061 | Numéro de priorité, date | DE1997147457 | 27.10.1997 Format original publié: DE 19747457 | [2000/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9922483 | Date: | 06.05.1999 | Langue: | DE | [1999/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1027783 | Date: | 16.08.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 06.05.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1027783 | Date: | 05.02.2003 | Langue: | DE | [2003/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.05.1999 | Classification | IPC: | H04L7/04, H04B7/26 | [2000/33] | CPC: |
H04L25/0226 (EP,US);
H04L1/0078 (EP,US);
H04L7/041 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB [2000/33] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR ÜBERTRAGUNG VON DATEN ÜBER EINE FUNKSCHNITTSTELLE IN EINEM FUNK-KOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2000/33] | Anglais: | METHODS AND ARRANGEMENT FOR TRANSMITTING DATA VIA A RADIO INTERFACE IN A RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEM | [2000/33] | Français: | PROCEDES ET DISPOSITIF POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE INTERFACE RADIO DANS UN SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION | [2000/33] | Entrée dans la phase régionale | 19.04.2000 | Taxe nationale de base payée | 19.04.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.04.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.04.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 19.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/33] | 05.06.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.12.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 17.01.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.05.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2002 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 28.08.2003 | [2004/04] | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5185764 (BAIER ALFRED [DE]) [A] 11* abstract *; | [A]EP0535403 (NEC CORP [JP]) [A] 1,2,6,7,10 * abstract * * column 7, line 26 - line 51 *; | [A]EP0615352 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * abstract *; | [A]WO9611533 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]EP0767557 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * abstract * * page 2, line 42 - line 46 * |