EP1094832 - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE LA PROTEINE DECOUPLANTE HHFCW60 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.11.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.11.2002 | Retrait de la demande | publié le 18.12.2002 [2002/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM PLC 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS / GB | [N/P] |
Précédent [2002/36] | Pour tous les Etats désignés SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | ||
Précédent [2001/18] | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP / GB | Inventeur(s) | 01 /
CLAPHAM, John, C., SmithKline Beecham Pharma. New Frontiers Science Park South, ThirdAvenue Harlow CM19 5AW / GB | 02 /
BEELEY, Lee, J., SmithKline Beecham Pharma. New Frontiers Science Park South, Third Avenue Harlow CM19 5AW / GB | 03 /
GODDEN, Robert, J. SmithKline Beecham Pharma. New Frontiers Science Park South, Third Avenue Harlow CM19 5AW / GB | [2001/18] | Mandataire(s) | Crump, Julian Richard John Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | [N/P] |
Précédent [2001/18] | Crump, Julian Richard John FJ Cleveland, 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98961248.6 | 02.12.1998 | [2001/18] | WO1998EP07802 | Numéro de priorité, date | GB19980014926 | 09.07.1998 Format original publié: GB 9814926 | [2001/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0002577 | Date: | 20.01.2000 | Langue: | EN | [2000/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1094832 | Date: | 02.05.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.01.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.01.2000 | Classification | IPC: | A61K38/17, A61K48/00 | [2001/18] | CPC: |
A61K38/1709 (EP,US);
A61P17/02 (EP);
A61P21/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61K48/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [2001/18] | Titre | Allemand: | THERAPEUTISCHE VERWENDUNG DES ENTKOPPELNDEN PROTEINS-HHFCW60 | [2001/18] | Anglais: | THERAPEUTIC USE OF UNCOUPLING PROTEIN-HHFCW60 | [2001/18] | Français: | UTILISATION THERAPEUTIQUE DE LA PROTEINE DECOUPLANTE HHFCW60 | [2001/18] | Entrée dans la phase régionale | 09.02.2001 | Taxe nationale de base payée | 09.02.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.02.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.02.2001 | Requête en examen déposée [2001/18] | 25.10.2002 | Demande retirée par le demandeur [2002/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [PXD]WO9839432 (SMITHKLINE BEECHAM PLC [GB], et al) [PXD] 1-9 * the whole document *; | [PX]WO9845438 (BETH ISRAEL HOSPITAL [US], et al) [PX] 1,4,6-8 * abstract * * page 3, line 8 - line 19 * * page 4, line 28 - line 34 * * page 8, line 15 - line 21 * * page 27, line 13 - line 32 * * page 46, line 1 - page 48, line 34 * * page 61, line 22 - page 63, line 4 * * claims 1-3,5,22,23 *; | [PX]WO9850542 (NOVARTIS AG [CH], et al) [PX] 1,4-8 * abstract * * page 1, line 10 - line 27 * * page 3, line 24 - line 29 * * page 4, line 3 - line 9 * * page 6, line 10 - line 33 * * page 14, line 9 - page 16, line 33 * * claims 1,2,5 *; | [X] - BOSS O ET AL, "UNCOUPLING PROTEIN-3: A NEW MEMBER OF THE MITOCHONDRIAL CARRIER FAMILY WITH TISSUE-SPECIFIC EXPRESSION", FEBS LETTERS, (1997), vol. 408, no. 1, pages 39 - 42, XP002067895 [X] 1,4,5,7,8 * abstract * * figure 1 * * page 42, column 1, line 11 - line 19 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(97)00384-0 | [A] - NÈGRE-SALVAYRE A ET AL, "A role for uncoupling protein-2 as a regulator of mitochondrial hydrogen peroxide generation", FASEB J, (1997), vol. 11, pages 809 - 815, XP002100248 [A] 1-3 * abstract * * page 814, column 1, line 46 - column 2, line 17 * * page 814, column 2, line 44 - page 815, column 1, line 9 * |